Lam Yang Jimmy Tran
domicilié à Rümlang, de Basel Mandats actifs: Mr. Smith GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lam Yang Jimmy Tran" à jour.Vous suivez maintenant "Lam Yang Jimmy Tran".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lam Yang Jimmy Tran" à jour.Vous suivez maintenant "Lam Yang Jimmy Tran".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lam Yang Jimmy Tran
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lam Yang Jimmy Tran
Exploitation des services divers
Exploitation des services divers
Personnes privées avec le nom Lam Yang Jimmy Tran
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lam Yang Jimmy Tran
Numéro de publication: HR02-1005507743, Registre du commerce Argovie, (400)
Polysportiv young talents, bisher in Zug, CHE-180.003.862, Verein (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005444189).
Statutenänderung:
16.05.2022.
Sitz neu:
Niederlenz.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 5702 Niederlenz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tran, Lam Yang Jimmy, von Basel, in Rümlang, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Patrick, von Buchholterberg, in Rümlang, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulrich, Kevin, von Gersau, in Obersiggenthal, Vizepräsident des Vorstandes, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR01-1005444189, Registre du commerce Zoug, (170)
Polysportiv young talents, in Zug, CHE-180.003.862, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2022.
Zweck:
Der Verein hat einen gemeinnützigen und sozialen Charakter und bezweckt, die Interessen des Schweizer Sports zu wahren und das soziokulturelle Leben im Sport zu fördern. Der Verein versteht sich als Vermittler und Bindeglied zwischen Mitgliedern und Dritten (Verwaltung, Vermieter, Clubs, Medien, Sponsoren etc.).
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und Vermietungen, Spenden und Zuwendungen aller Art, andere Einnahmen.
Datum der Gründung:
17.02.2022.
Eingetragene Personen:
Imhof, Patrick, von Buchholterberg, in Rümlang, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tran, Lam Yang Jimmy, von Basel, in Rümlang, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Kevin, von Gersau, in Obersiggenthal, Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Unterladstätter, Claudio, von Zürich, in Volketswil, Kassier des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buess, Alain, von Basel, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Pascal Benjamin, von Eschlikon, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Stephan Hugo, von Baar, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3404245, Registre du commerce Zurich, (20)
Mr. Smith GmbH, in Rümlang, CHE-333.077.703, c/o Jimmy Tran, Oberdorfstrasse 4, 8153 Rümlang, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.03.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von individuellen und persönlichen Dienstleistungen, insbesondere ein Butler und Concierge Service. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 06.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tran, Lam Yang Jimmy, von Basel, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Beivi, Stéphanie Rahel, von Lumnezia, in Rümlang, Direktorin, mit Einzelunterschrift.