Boris Thurnheer
domicilié à St. Gallen, de Berneck Mandats actifs: Imondo AG, AMEKA Holding GmbH et plus Connecté à: Pasquale Moio, Stefan Thalhammer, Pasquale Moio Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Boris Thurnheer" à jour.Vous suivez maintenant "Boris Thurnheer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Boris Thurnheer" à jour.Vous suivez maintenant "Boris Thurnheer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Boris Thurnheer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Boris Thurnheer
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Boris Thurnheer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Boris Thurnheer
Numéro de publication: HR02-1004796225, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Imondo AG, in Wil (SG), CHE-114.756.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, S.0, Publ. 3646079).
Statutenänderung:
09.12.2019.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalhammer, Stefan, von Altstätten, in Speicher, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Moio, Pasquale, von Waldkirch, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Thurnheer, Boris, von Berneck, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004634830, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
TM Immoswiss AG, in Wil (SG), CHE-113.169.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, S.0, Publ. 1857537).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moio, Pasquale, von Waldkirch, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Wil SG];
Thurnheer, Boris, von Berneck, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mörschwil].
Numéro de publication: 4249407, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
WB-Immobilien AG Säntis, in St. Gallen, CHE-100.697.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4226583).
Statutenänderung:
16.05.2018.
Sitz neu:
Wil SG.
Domizil neu:
Dufourstrasse 26, 9500 Wil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Michael, von Heimiswil, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schürch, Hans Ulrich, von Heimiswil, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurnheer, Boris, von Berneck, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moio, Pasquale, von Waldkirch, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.