Michel Theler
domicilié à St. Moritz, de Ausserberg et Winterthur Mandats actifs: KWKW CHRIZ AG, City Supply GmbH Connecté à: Lars Amacker, Daniel Pfammatter, Richard Kalbermatter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Theler" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Theler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Theler" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Theler".
|
|
Michel Theler
domicilié à Niedergesteln, de Ausserberg Mandats actifs: Stiftung Gestelnburg / Pro Castellione Connecté à: Silvan Martin Steiner, Christian Germann Kalbermatter, Josef Pfammatter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Theler" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Theler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Theler" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Theler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michel Theler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michel Theler
Production et approvisionnement en électricité
Exploiter des etablissement de restauration
Exploitation des bibliothèques et musées
Production et approvisionnement en électricité
Exploiter des etablissement de restauration
Exploitation des bibliothèques et musées
Personnes privées avec le nom Michel Theler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michel Theler
Numéro de publication: HR02-1005141776, Registre du commerce Zurich, (20)
City Supply GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-112.772.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, S.0, Publ. 2262163).
Statutenänderung:
29.03.2021.
Sitz neu:
Zumikon.
Domizil neu:
Geissacher 10, 8126 Zumikon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Weitere Adresse: Henric Petri-Strasse 12, 4051 Basel.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theler, Michel, von Winterthur, in St. Moritz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Küsnacht (ZH)].
Numéro de publication: HR02-1005025294, Registre du commerce Zurich, (20)
Theler & Fäh AG, in Zumikon, CHE-471.073.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574729).
Firma neu:
Theler & Fäh AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.11.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäh, Maurice, von Zollikon, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Theler, Michel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3767325, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
City Gastro AG, in Basel, CHE-112.471.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1385017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bornhäusser, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theler, Michel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Johann Rudolf, von Turbenthal und Neerach, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bauen, Dr. Marc Stephan, von Rüschegg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alvarez-von Grafenstein, Annabell, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.