Marc Theilkäs
domicilié à Bern, de Stocken-Höfen Mandats actifs: Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG Connecté à: Beat Kobel, Tanja Pfannmüller-Lustenberger, Thomas Jürg Stuber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Theilkäs" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Theilkäs".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Theilkäs" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Theilkäs".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marc Theilkäs
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marc Theilkäs
Transport routier de personnes et marchandises
Transport routier de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Marc Theilkäs
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marc Theilkäs
Numéro de publication: HR02-1005872679, Registre du commerce Berne, (36)
Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG, in Bern, CHE-107.807.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004975838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andri, Reto, von Müstair, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theilkäs, Marc, von Stocken-Höfen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4654494, Registre du commerce Berne, (36)
form-sache ag, in Schwendibach, CH-092.3.018.184-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2007, S. 4, Publ. 4122864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theilkäs, Marc, von Niederstocken, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3910848, Registre du commerce Berne, (36)
form-sache ag, in Hilterfingen, CH-092.3.018.184-4, Dorfstrasse 35, 3652 Hilterfingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2007.
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich der Raumgestaltung sowie Handel mit Büro- und Wohnmobiliar. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.4.2007 mit Inventar per 31.12.2006 das Geschäft der im Handelsregister eingetragen gewesenen Einzelfirma 'form-sache die projektwerkstatt, Bernhard Kaufmann', in Hilterfingen (CH-092.1.015.662-7), mit Aktiven von CHF 315'241.87 und Fremdkapital von CHF 201'592.90 zum Preis von CHF 113'648.97, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000.-- ausgegeben und dem Sacheinleger zudem eine Forderung von CHF 13'648.97 gegenüber der Gesellschft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kaufmann, Bernhard, von Iseltwald, in Hilterfingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann-Imhof, Eveline, von Iseltwald und Buchholterberg, in Hilterfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Theilkäs, Marc, von Niederstocken, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rolf Fankhauser, in Hilterfingen, Revisionsstelle.