Marco Thaler
domicilié à Bonstetten, de Gaiserwald Mandats actifs: Joey Kinderkrippe Daycare GmbH, Joey Kita GmbH et plus Connecté à: Maurice Luc Locher, Maurice Luc Locher, Maurice Luc Locher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Thaler" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Thaler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Thaler" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Thaler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marco Thaler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marco Thaler
Autres activités sociales
Exploitation des autres institutions financières
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Autres activités sociales
Exploitation des autres institutions financières
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Personnes privées avec le nom Marco Thaler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marco Thaler
Numéro de publication: HR02-1005869364, Registre du commerce Zurich, (20)
Shining Stars GmbH, in Dübendorf, CHE-114.474.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813560).
Statutenänderung:
17.10.2023.
Firma neu:
Joey Kinderkrippe Daycare GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Zürichstrasse 6, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer oder mehrerer Kinderkrippen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer-Majewska, Ewa, polnische Staatsangehörige, in Nürensdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thaler, Marco, von Gaiserwald, in Bonstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005813560, Registre du commerce Zurich, (20)
Shining Stars GmbH, in Dübendorf, CHE-114.474.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3722379).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joey Group AG (CHE-448.168.545), in Uster, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Thaler, Marco, von Gaiserwald, in Bonstetten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Oberholzer-Majewska, Ewa, polnische Staatsangehörige, in Nürensdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Locher, Maurice, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004826752, Registre du commerce Zurich, (20)
Joey Kita GmbH, in Uster, CHE-246.588.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Maurice Luc, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joey Group AG (CHE-448.168.545), in Uster, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thaler, Marco, von Gaiserwald, in Bonstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].