Stéphane Terrier
domicilié à Tavannes, de Basse-Allaine Mandats actifs: Caisse de retraite en faveur du personnel de Kummer Frères S.A. en liquidation, Fonds en faveur de transports médicaux de Tavannes Connecté à: Christine Brunner, Claude Alain Glauser, Christian Francis Kummer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stéphane Terrier" à jour.Vous suivez maintenant "Stéphane Terrier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stéphane Terrier" à jour.Vous suivez maintenant "Stéphane Terrier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stéphane Terrier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stéphane Terrier
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploitation des etablissements généraux de santé
Personnes privées avec le nom Stéphane Terrier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stéphane Terrier
Numéro de publication: HR02-1005681091, Registre du commerce Berne, (36)
Caisse de retraite en faveur du personnel de Kummer Frères S.A., à Tramelan, CHE-109.648.952, fondation (No. FOSC 194 du 06.10.2022, Publ. 1005576764).
Nouveau nom:
Caisse de retraite en faveur du personnel de Kummer Frères S.A. en liquidation. La fondation est dissoute selon décision du 15.12.2022 de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF).
Inscription ou modification de personne(s):
Brunner, Christine, de Adelboden, à Tramelan, liquidatrice, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Glauser, Claude Alain, de Rüti bei Lyssach, à Tramelan, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, sans droit de signature];
Kummer, Christian, de Niederbipp, à Tramelan, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Terrier, Stéphane, de Basse-Allaine, à Tavannes, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, sans droit de signature].
Numéro de publication: HR02-1005034421, Registre du commerce Berne, (36)
Fonds en faveur de transports médicaux de Tavannes, à Tavannes, CHE-101.255.922, fondation (No. FOSC 85 du 05.05.2015, p.0, Publ. 2134687).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Devaux, Michel, de Servion, à Tavannes, président, avec signature collective à deux;
Guerne, Olivier, de Tavannes, à Tavannes, caissier, secrétaire, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux;
Greco, Biagio dit Blaise, ressortissant italien, à Bévilard, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Terrier, Stéphane, de Basse-Allaine, à Tavannes, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Antille, Gérard, de Sierre et Anniviers, à Tavannes, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Bögli, Cindy, de Ochlenberg, à Mont-Tramelan, membre et secrétaire du conseil de fondation, caissière, avec signature collective à deux;
Guerne, Gino, de Tavannes, à Tavannes, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature].
Numéro de publication: 2810109, Registre du commerce Berne, (36)
Caisse de retraite en faveur du personnel de Kummer Frères S.A., à Tramelan, CHE-109.648.952, fondation (No. FOSC 100 du 28.05.2015, Publ. 2173543).
Nouvelle adresse:
c/o Kummer Frères S.A., Fabrique de machines, Rue de la Promenade 26, 2720 Tramelan.
Inscription ou modification de personne(s):
Glauser, Claude Alain, de Rüti bei Lyssach, à Tramelan, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Terrier, Stéphane, de Basse-Allaine, à Tavannes, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.