Niklaus Tanner
domicilié à Unterseen, de Aadorf Mandats actifs: Hacata Treuhand und Verwaltung AG Connecté à: Stephan Häfliger, Sandra Denise Häfliger-Wittwer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Niklaus Tanner" à jour.Vous suivez maintenant "Niklaus Tanner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Niklaus Tanner" à jour.Vous suivez maintenant "Niklaus Tanner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Niklaus Tanner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Niklaus Tanner
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Niklaus Tanner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Niklaus Tanner
Numéro de publication: HR01-1004564140, Registre du commerce Berne, (36)
Hacata Treuhand und Verwaltung AG, in Unterseen, CHE-237.815.919, Oberer Goldey 1, 3800 Unterseen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Buchhaltungen, die Vornahme und Prüfung von Abschlüssen sowie Treuhand und Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und an Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Publikation im SHAB, schriftlich oder elektronisch. Gemäss Erklärung vom 31.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Häfliger, Stephan, von Reitnau, in Kerzers, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häfliger, Sandra, von Reitnau, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Calame, André Michel, von Basel, in Thun, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Niklaus, von Aadorf, in Unterseen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3935672, Registre du commerce Berne, (36)
BSH Schwertransport Projekt- & Servicegesellschaft GmbH, in Unterseen, CH-092.4.018.190-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2007, S. 4, Publ. 3913674).
Statutenänderung:
9.05.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Niklaus, von Aadorf, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helmert, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Grossenehrich (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Numéro de publication: 3913674, Registre du commerce Berne, (36)
BSH Schwertransport Projekt- & Servicegesellschaft GmbH, in Unterseen, CH-092.4.018.190-4, c/o Nick Tanner Treuhand, Obere Goldey 1, 3800 Unterseen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.04.2007.
Zweck:
Vermietung von Transportmitteln und Projektierung von Schwertransporten und Erledigung aller damit verbundenen Aufgaben wie Verkehrstechnik, Baustellenabsicherung, Fahrerbetreuung, Einholen von Bewilligungen und Genehmigungen sowie Transportbegleitung. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten oder weiterveräussern sowie sämtliche kommerziellen, finanziellen oder anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Helmert, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Grossenehrich (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Tanner, Niklaus, von Aadorf, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Hurdelbrink, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Beatenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.