Ilya Sushkov
domicilié à Galgenen, de Russie Mandats actifs: Swiss Taxi Plus GmbH Connecté à: Ihor Buryy Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ilya Sushkov" à jour.Vous suivez maintenant "Ilya Sushkov".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ilya Sushkov" à jour.Vous suivez maintenant "Ilya Sushkov".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ilya Sushkov
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ilya Sushkov
Transport routier de personnes et marchandises
Transport routier de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Ilya Sushkov
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ilya Sushkov
Numéro de publication: HR02-1006077797, Registre du commerce Zurich, (20)
Guffman GmbH, bisher in Zug, CHE-372.620.999, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558393).
Statutenänderung:
13.06.2024.
Firma neu:
BS Bau24 GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Ausführung und Verwaltung von Hochbauprojekten, die Erstellung von Neubauten sowie die Sanierung und Renovation bestehender Bauwerke, inklusive der Bereitstellung sämtlicher damit verbundener Dienstleistungen im Bereich des Bauwesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kricheli, Nicol, israelische Staatsangehörige, in Ganei Tikva (IL), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mihailov, Besarion, israelischer Staatsangehöriger, in Bat Yam (IL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sushkov, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Edwards, Martina, slowakische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Vadim, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balaj, Burim, von Rapperswil-Jona, in Eschenbach (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005883932, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Taxi Plus GmbH, in Thalwil, CHE-273.392.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
InteQuity AG (CHE-335.121.172), in Zürich, Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sushkov, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005866516, Registre du commerce Schwyz, (130)
InteQuity AG in Liquidation, in Altendorf, CHE-335.121.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sushkov, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.