Jean-Paul Steiner
domicilié à Neuchâtel, de Morschach Mandats actifs: Constructions Métalliques Steiner S.A., Mat-Cut S.A. Connecté à: Damien Gilles Schmidt, Yves Thierry Happersberger, Cecile Steiner et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Paul Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Paul Steiner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Paul Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Paul Steiner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jean-Paul Steiner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jean-Paul Steiner
Serrurerie, forge et atelier
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
Serrurerie, forge et atelier
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
Personnes privées avec le nom Jean-Paul Steiner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jean-Paul Steiner
Numéro de publication: 3771759, Registre du commerce Berne, (36)
Manufacture des Montres Rolex S.A., à Biel/Bienne, CHE-105.979.841, société anonyme (No. FOSC 72 du 12.04.2017, Publ. 3464509).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Avenati, Marco, de Lausanne, à Lausanne, directeur général, avec signature collective à deux;
Favre, Nicole, de Hauterive (FR) et Frauenkappelen, à Duillier, avec procuration collective à deux;
Jeannotat, Martin, de Clos du Doubs, à Péry (Péry-La Heutte), avec procuration collective à deux;
Steiner, Christian, de Signau, à Gals, avec procuration collective à deux;
Steiner, Jean-Paul, de La Chaux-de-Fonds, à Commugny, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gürtler, Philippe, de Vernier, à Onex, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Athenaz (Avusy), administrateur, avec signature collective à deux];
Tellan, Alberto, ressortissant italien, à Corgémont, directeur général, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux];
Bonard, Jean-Marc, de Romainmôtier-Envy, à Lausanne, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur adjoint, avec signature collective à deux];
Greim, Olivier, de La Chaux-de-Fonds, à Yverdon-les-Bains, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur adjoint, avec signature collective à deux];
Meunier Martins, Séverine, ressortissante française, à Boussens, directrice, avec signature collective à deux [précédemment: directrice adjointe, avec signature collective à deux];
Häberli Sedira, Isabelle, de Münchenbuchsee, à Le Landeron, avec procuration collective à deux.
Numéro de publication: 6908464, Registre du commerce Berne, (36)
Manufacture des Montres Rolex S.A., à Biel/Bienne, CH-073.3.001.537-1, société anonyme (No. FOSC 138 du 18.07.2012, Publ. 6774460).
Inscription ou modification de personne(s):
Cordoba Palacios, Cyrille Patricia, de Riaz, à Chézard-Saint-Martin, avec procuration collective à deux;
Gerber, Christophe, de Langnau im Emmental, à Nidau, avec procuration collective à deux;
Hänssler, Florian Lukas, de Bremgarten bei Bern, à Berne, avec procuration collective à deux;
Legio, Luigi, de Colombier NE, à Bevaix, avec procuration collective à deux;
Pavone, Remo, ressortissant italien, à Sonceboz-Sombeval, avec procuration collective à deux;
Steiner, Jean-Paul, de La Chaux-de-Fonds, à Commugny, avec procuration collective à deux.
Numéro de publication: 5898852, Registre du commerce Berne, (36)
GJP GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.009.765-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2005, S. 3, Publ. 2710362).
Firma neu:
GJP GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guilland-Ramer, Gabriela Maria, von Haut-Vully, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher:in Biel BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Jean-Paul, von La Chaux-de-Fonds und Signau, in Commugny, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].