Jacqueline Rose Steiner
domicilié à Meikirch, de Langnau im Emmental Mandats actifs: 4-Oceans GmbH Connecté à: Simon Christian Züger, Christa Züger Scheidegger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jacqueline Rose Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Jacqueline Rose Steiner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jacqueline Rose Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Jacqueline Rose Steiner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jacqueline Rose Steiner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jacqueline Rose Steiner
Agences de voyage et voyagistes
Agences de voyage et voyagistes
Personnes privées avec le nom Jacqueline Rose Steiner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jacqueline Rose Steiner
Numéro de publication: 3861819, Registre du commerce Berne, (36)
4-Oceans GmbH, in Bern, CHE-106.840.186, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, Publ. 1851193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösli, Markus, von Glarus, in Hondrich (Spiez), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jacqueline Rose, von Langnau im Emmental, in Meikirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1851193, Registre du commerce Berne, (36)
4-Oceans GmbH, in Bern, CHE-106.840.186, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6609144).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jacqueline Rose, von Langnau im Emmental, in Meikirch, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sugiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Hösli, Markus, von Glarus, in Hondrich (Aeschi bei Spiez), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4462284, Registre du commerce Berne, (36)
4-Oceans GmbH, bisher in Kirchlindach, CH-035.4.019.974-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2006, S. 3, Publ. 3465674).
Statutenänderung:
24.04.2008.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Luisenstrasse 27, 3005 Bern.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jacqueline Rose, von Langnau im Emmental, in Sugiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Steiner, Anton, von Langnau im Emmental, in Schüpfen, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].