Christof Steiner
domicilié à Rüegsbach, de Langnau im Emmental Mandats actifs: Wasserversorgung Brandis AG, Elektro Reist AG Connecté à: Adrian Kocher, Niklaus Samuel Burkhalter, Andreas Kobel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christof Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Christof Steiner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christof Steiner" à jour.Vous suivez maintenant "Christof Steiner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christof Steiner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christof Steiner
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Autres travaux de construction
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Christof Steiner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christof Steiner
Numéro de publication: HR02-1006114197, Registre du commerce Grisons
Schneeschloss Albula GmbH, in Bergün Filisur, CHE-294.051.810, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401338).
Firma neu:
Schneeschloss Albula GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Bergün Filisur Tourismus AG, Veja Stazion 11, 7482 Bergün/Bravuogn. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.08.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergün Filisur Tourismus (CHE-115.794.823), in Bergün Filisur, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Barandun, Marc Andrea, von Domleschg, in Bergün Filisur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer-Falasca, Pina, von Pfungen, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäckle, Christoph, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Christof, von Dürrenäsch, in Bergün Filisur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Josty, Niculin, von Scuol, in Albula/Alvra, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schutz, Luzi, von Bergün Filisur, in Bergün Filisur, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bergün Filisur Tourismus AG (CHE-103.374.733), in Bergün Filisur, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: SBA Sportbahnen Bergün AG (CHE-103.374.733), mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005991099, Registre du commerce Berne, (36)
Elektro Reist AG, in Sumiswald, CHE-107.233.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558420).
Weitere Adressen:
Längengrund 8, 3556 Trub.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Christof, von Langnau im Emmental, in Rüegsbach (Rüegsau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005859204, Registre du commerce Grisons
Bergün Filisur Tourismus AG, in Bergün Filisur, CHE-103.374.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023, Publ. 1005837199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäckle, Christoph, von Zürich, in Forch (Maur), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebneter, Guido, von Appenzell, in Rüte, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laube, Roland, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fedier, Tanja, von Silenen, in Vaz/Obervaz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas, Roman, von Laax, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Rico, von Grüsch, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schutz, Luzi, von Bergün Filisur, in Bergün Filisur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Christof, von Dürrenäsch, in Bergün Filisur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Westenberger, Janine, deutsche Staatsangehörige, in Vals, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.