Dieter Joseph Pedro Steinemann
domicilié à Engelberg, de Zürich Mandats actifs: forty7 AG Connecté à: Marianne E. Steinemann, Manuel Rüede Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Joseph Pedro Steinemann" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Joseph Pedro Steinemann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Joseph Pedro Steinemann" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Joseph Pedro Steinemann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dieter Joseph Pedro Steinemann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dieter Joseph Pedro Steinemann
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Dieter Joseph Pedro Steinemann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dieter Joseph Pedro Steinemann
Numéro de publication: HR02-1004932570, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 24772 vom 29.06.2020 forty7 AG, in Pfäffikon, CHE-113.720.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926157).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinemann, Dieter Joseph Pedro, von Zürich, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Bösingen];
Steinemann, Marianne E., von Zürich, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Bösingen].
Numéro de publication: HR02-1004926157, Registre du commerce Zurich, (20)
forty7 AG, in Pfäffikon, CHE-113.720.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, S.0, Publ. 3095839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi, Martin Werner, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinemann, Marianne, von Zürich, in Pfäffikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinemann, Dieter Joseph Pedro, von Zürich, in Bösingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüede, Manuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinemann, Marianne E., von Zürich, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5895818, Registre du commerce Zoug, (170)
Zentilleon AG, in Zug, CH-170.3.031.805-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 20, Publ. 4670982).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinemann, Dieter Joseph Pedro, von Zürich, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugnolaro-Friedrich, Roberto Astore, von Massagno, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brugnolaro-Friedrich, Dr. Christiane, von Salenstein, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.