Hansueli Stegmann
domicilié à Unterlangenegg, de Eriz Mandats actifs: Käsereigenossenschaft Kreuzweg-Unterlangenegg Connecté à: Hans Ulrich Reusser, Hans Aeschlimann, Paul Kropf et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hansueli Stegmann" à jour.Vous suivez maintenant "Hansueli Stegmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hansueli Stegmann" à jour.Vous suivez maintenant "Hansueli Stegmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hansueli Stegmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hansueli Stegmann
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Hansueli Stegmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hansueli Stegmann
Numéro de publication: HR02-1005392993, Registre du commerce Berne, (36)
Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Unterlangenegg, in Unterlangenegg, CHE-100.591.381, Genossenschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S.4, Publ. 5877700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Hansueli, von Oberlangenegg, in Schwarzenegg, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlethaler, Bernhard, von Bollodingen, in Unterlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stegmann, Hansueli, von Eriz, in Unterlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kropf, Paul, von Teuffenthal BE, in Unterlangenegg, Sekretär und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebersold, Barbara, von Schangnau, in Fahrni b. Thun (Fahrni), Mitglied und Kassierin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Adrian, von Trub, in Steffisburg, Mitglied, Sekretär und Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Paul, von Wohlen bei Bern und Kirchlindach, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stegmann, Michael, von Eriz, in Unterlangenegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5090398, Registre du commerce Berne, (36)
Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Unterlangenegg, in Unterlangenegg, CH-092.5.001.366-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.1996, S. 4897).
Domizil neu:
c/o Herr Paul Walther, Graben, 3616 Schwarzenegg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stegmann, Walter, von Eriz, in Unterlangenegg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Paul, von Wohlen bei Bern und Kirchlindach, in Schwarzenegg (Unterlangenegg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Unterlangenegg, Vizepräsident ohne Zeichnungsberechtigung];
Stegmann, Hansueli, von Eriz, in Unterlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3982366, Registre du commerce Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Schwarzenegg, in Unterlangenegg, CH-092.5.002.853-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2001, S. 8147).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Schwarzenegg in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.9.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Werner, von Zäziwil, in Schwarzenegg (Unterlangenegg), Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stegmann, Hansueli, von Eriz, in Unterlangenegg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldimann, Hansueli, von Bowil, in Oberlangenegg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler, Albrecht, von Seftigen, in Unterlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Hans, von Rüderswil, in Unterlangenegg, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].