Verena Stauffer-Sigrist
domicilié à Rapperswil BE, de Signau Mandats actifs: Stauffer + Stauffer GmbH Connecté à: Marianne Stauffer-Dardel, Romeo Stauffer, Walter Stauffer-Sigrist Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Stauffer-Sigrist" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Stauffer-Sigrist".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Stauffer-Sigrist" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Stauffer-Sigrist".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Verena Stauffer-Sigrist
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Verena Stauffer-Sigrist
Bâtiments général
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Verena Stauffer-Sigrist
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Verena Stauffer-Sigrist
Numéro de publication: 2138825, Registre du commerce Berne, (36)
Stauffer + Stauffer GmbH, in Rapperswil BE, CHE-112.252.247, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S. 5, Publ. 5646474).
Statutenänderung:
29.04.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Generalunternehmung. Sie bezweckt ferner die Planung, Erstellung, Verwaltung, Veräusserung und den Handel von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer-Sigrist, Walter, von Signau, in Rapperswil BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Stauffer, Romeo, von Signau, in Schüpfen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Stauffer-Sigrist, Verena, von Signau, in Rapperswil BE, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stauffer-Dardel, Marianne, von Signau, in Schüpfen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5706924, Registre du commerce Berne, (36)
Architektur Stauffer AG, in Rapperswil BE, CH-073.3.013.626-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2005, S. 4, Publ. 2889068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer-Sigrist, Walter, von Signau, in Rapperswil BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stauffer-Sigrist, Verena, von Signau, in Rapperswil BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Romeo, von Signau, in Schüpfen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Berne, (36)
Architektur Stauffer AG, in Rapperswil BE, Oberdorf, 3255 Rapperswil BE, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
4.05.2001.
Zweck:
Betreiben eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Stauffer-Sigrist, Walter, von Signau, in Rapperswil BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stauffer-Sigrist, Verena, von Signau, in Rapperswil BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
KMS Treuhand & Revisions AG, in Aarberg, Revisionsstelle.