Walter Spillmann
domicilié à Windisch, de Windisch Mandats actifs: Stiftung Ortsmuseum Schürhof Windisch, Spillmann Immobilien AG Connecté à: Magdalena Spillmann-Rauber, Hans Spillmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Spillmann" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Spillmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Spillmann" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Spillmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Spillmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Spillmann
Exploitation des bibliothèques et musées
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des bibliothèques et musées
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Walter Spillmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Spillmann
Numéro de publication: 2660215, Registre du commerce Zurich, (20)
Spillmann + Partner GmbH, bisher in Windisch, CHE-105.188.288, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2009, S. 3).
Gründungsstatuten:
31.05.1999.
Statutenänderung:
02.02.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Michael Spillmann, Weinbergstrasse 102, 8006 Zürich.
Zweck neu:
Erbringung von journalistischen Dienstleistungen in Textform, Bild und Ton, insbesondere die Planung, die Realisation und die Vermarktung von Texten, Foto- und Filmaufnahmen. Die Gesellschaft kann Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die ihren Zweck fördern oder damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilsbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Walter, von Windisch, in Windisch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Spillmann, Magdalena, von Windisch, in Windisch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Michael, von Windisch, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Capaul, Geraldine, von Falera, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1175263, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Ortsmuseum Schürhof Windisch, in Windisch, CHE-271.728.205, c/o Walter Spillmann, Dorfstrasse 14, 5210 Windisch, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
22.10.2013.
Zweck:
Die Stiftung fördert die Erhaltung von historischem Kulturgut aus Haushalt, Landwirtschaft und Gewerbe sowie dessen geeignete Präsentation für die Öffentlichkeit. Insbesondere sorgt sie für den Schutz der Liegenschaft Schürhof, Dorfstrasse 14/16 (Parzelle 2766), Windisch, in ihrem heutigen Bestand und Charakter. Sie sichert den Betrieb des Ortsmuseums Schürhof durch die Bereitstellung der geeigneten Museumsräumlichkeiten. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Spillmann, Walter, von Windisch, in Windisch, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spillmann-Rauber, Magdalena, von Windisch, in Windisch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Triflex Treuhand AG (CHE-107.672.678), in Brugg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6988964, Registre du commerce Argovie, (400)
Aumatt Immobilien AG, in Windisch, CHE-101.453.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, S. 1, Publ. 5217140).
Firma neu:
Aumatt Immobilien AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.12.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Hans, von Windisch, in Gümligen, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Spillmann, Walter, von Windisch, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].