Mario Claudio Spillmann
domicilié à Remetschwil, de Villnachern Mandats actifs: S44 Invest GmbH, TechTown GmbH Connecté à: Claudio Jean-Claude Spillmann, Claudio Jean-Claude Spillmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mario Claudio Spillmann" à jour.Vous suivez maintenant "Mario Claudio Spillmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mario Claudio Spillmann" à jour.Vous suivez maintenant "Mario Claudio Spillmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mario Claudio Spillmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mario Claudio Spillmann
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Personnes privées avec le nom Mario Claudio Spillmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mario Claudio Spillmann
Numéro de publication: HR02-1004707192, Registre du commerce Argovie, (400)
S44 Invest GmbH, in Berikon, CHE-136.666.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4378189).
Statutenänderung:
15.08.2019.
Sitz neu:
Bremgarten (AG).
Domizil neu:
Zürcherstrasse 4, 5620 Bremgarten AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TechTown GmbH (CHE-114.898.489), in Berikon, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Mario, von Villnachern, in Remetschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Spillmann, Claudio, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 4378189, Registre du commerce Argovie, (400)
G&S Immobilien (Schweiz) GmbH, in Berikon, CHE-136.666.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715875).
Statutenänderung:
25.06.2018.
Firma neu:
S44 Invest GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gribi, Micha Jean Pierre, von Lengnau (BE), in Meisterschwanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TechTown GmbH (CHE-114.898.489), in Berikon, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spillmann, Mario Claudio, von Villnachern, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Spillmann, Claudio Jean-Claude, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4136967, Registre du commerce Argovie, (400)
SEOmedien AG, in Berikon, CHE-115.391.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3225033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Claudio, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spillmann, Mario, von Villnachern, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.