Andreas Spalinger
domicilié à Riehen, de Marthalen Mandats actifs: The Ramsay Foundation Connecté à: Gabriele Anna Hehemann, Virginia Sease, Donald Vollen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Spalinger" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Spalinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Spalinger" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Spalinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Spalinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Spalinger
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Andreas Spalinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Spalinger
Numéro de publication: 6527526, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
The Ramsay Foundation, in Basel, CH-270.7.002.691-8, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 6, Publ. 5480124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kerler, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spalinger, Andreas, von Marthalen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6110684, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Verein Jugendprojekte, in Muttenz, CH-280.6.005.438-4, Verein (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2005, S. 5, Publ. 2849086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spalinger, Andreas, von Marthalen, in Riehen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian, von Melchnau, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Thomas, von Basel und Zell LU, in Münchenstein, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Bindler, Timo G.M., von Basel, in Dornach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Müller, Matthias, von Melchnau, in Itingen, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Florian, von Basel und Zell LU, in Münchenstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2849086, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Verein Jugendprojekte, in Muttenz, CH-280.6.005.438-4, Förderung von Projekten mit Jugendlichen, Verein (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2002, S. 5).
Statutenänderung:
19.03.2004.
Zweck neu:
Förderung und Durchführung von Jugend-Projekten und insbesondere Förderung des Fahrtensegelns und des Segelsports durch Mittelbeschaffung für Projekte, insbesondere Schiffsbau- und Reiseprojekte, Organisation und Durchführung von Projekten, Betrieb von einem oder mehreren Segelschiffen und Veranstaltung von Jugend-Törns. Der Verein kann sich an anderen Organisationen mit ähnlichen Zielen beteiligen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Gebrauch und Nutzung von Vereinseigentum, Sponsorenbeiträge und diverse Einnahmen.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von mindestens 5 Mitgliedern und Revisoren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Florian, von Basel und Zell LU, in Münchenstein, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spalinger, Andreas, von Marthalen, in Riehen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Thomas, von Basel und Zell LU, in Münchenstein, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes];
Limbeck, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.