Stefan Sorgen
domicilié à Obergerlafingen, de Hermrigen Mandats actifs: Sorgen Stefan Gartenarbeiten Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Sorgen" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Sorgen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Sorgen" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Sorgen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Sorgen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Sorgen
Jardinage et aménagements paysagers
Jardinage et aménagements paysagers
Personnes privées avec le nom Stefan Sorgen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Sorgen
Numéro de publication: HR02-1006063680, Registre du commerce Soleure, (241)
Sorgen's Gartenbau, bisher in Walperswil, CHE-145.045.666, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6315174).
Firma neu:
Sorgen Stefan Gartenarbeiten.
Sitz neu:
Obergerlafingen.
Domizil neu:
Eichenweg 4, 4564 Obergerlafingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Marlis, von Rüeggisberg, in Walperswil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sorgen, Stefan, von Hermrigen, in Obergerlafingen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Walperswil].
Numéro de publication: HR02-1005187431, Registre du commerce Argovie, (400)
recretix development GmbH, bisher in Wolfwil, CHE-253.530.579, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1948949).
Statutenänderung:
06.05.2021.
Sitz neu:
Rothrist.
Domizil neu:
Neue Industriestrasse 6, 4852 Rothrist.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorgen, Stefan, von Hermrigen, in Niederried bei Kallnach (Kallnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Stefan-Markus, von Aarberg, in Murgenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wolfwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005187438, Registre du commerce Argovie, (400)
recretix gourmet GmbH, bisher in Wolfwil, CHE-440.047.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, Publ. 2323357).
Statutenänderung:
06.05.2021.
Sitz neu:
Rothrist.
Domizil neu:
Neue Industriestrasse 6, 4852 Rothrist.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorgen, Stefan, von Hermrigen, in Niederried bei Kallnach (Kallnach), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Stefan-Markus, von Aarberg, in Murgenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wolfwil, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].