Caroline Marlis Sonderer-Graf
domicilié à Appenzell, de Appenzell Mandats actifs: Elektro Sonderer AG Connecté à: Thomas Peter Manser, Tobias Walter Haas, Thomas Reto Schmid et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Caroline Marlis Sonderer-Graf" à jour.Vous suivez maintenant "Caroline Marlis Sonderer-Graf".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Caroline Marlis Sonderer-Graf" à jour.Vous suivez maintenant "Caroline Marlis Sonderer-Graf".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Caroline Marlis Sonderer-Graf
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Caroline Marlis Sonderer-Graf
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Caroline Marlis Sonderer-Graf
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Caroline Marlis Sonderer-Graf
Numéro de publication: HR02-1006052407, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Elektro Sonderer AG, in Schwende-Rüte, CHE-107.375.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005466031).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Elektro Manser AG, in Schwende-Rüte (CHE-106.631.257), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 607'013.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 198'359.49 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderer-Rusch, Franz Markus genannt Markus, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sonderer-Rusch, Lilian, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer-Graf, Marco, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Sonderer-Graf, Caroline Marlis, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005466031, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Elektro Sonderer AG, in Rüte, CHE-107.375.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3195647).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer-Graf, Marco, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Sonderer-Graf, Caroline Marlis, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Sonderer-Rusch, Franz Markus genannt Markus, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Sonderer-Rusch, Lilian, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Appenzell (Schwende-Rüte), Revisionsstelle [bisher: in Appenzell (Schwende)].
Numéro de publication: 3195647, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Elektro Sonderer AG, in Rüte, CHE-107.375.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1298167).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer-Graf, Marco, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Sonderer-Graf, Caroline Marlis, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sonderer-Rusch, Franz Markus genannt Markus, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Heim, Robert, von Gais, in Gais, mit Einzelunterschrift.