Edith Sommer
domicilié à Grosshöchstetten, de Sumiswald Mandats actifs: Sommer AG Konolfingen Connecté à: Pascal Sommer, Daniel Bracher, Thierry Marcel D'Epagnier et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Edith Sommer" à jour.Vous suivez maintenant "Edith Sommer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Edith Sommer" à jour.Vous suivez maintenant "Edith Sommer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Edith Sommer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Edith Sommer
Fabrication et transformation des produits du bois
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Edith Sommer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Edith Sommer
Numéro de publication: 3875999, Registre du commerce Berne, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 219 vom 10.11.2017, publizierten TR-Eintrag Nr. 16'821 vom 07.11.2017 Sommer AG Konolfingen, in Konolfingen, CHE-106.276.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2017, Publ. 3861863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Edith, von Sumiswald, in Grosshöchstetten, mit Einzelprokura [nicht: in Zäziwil].
Numéro de publication: 5975842, Registre du commerce Berne, (36)
Sommer AG Konolfingen, in Konolfingen, CH-035.3.014.719-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2006, S. 4, Publ. 3202802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugger, Daniel, von Buchholterberg, in Steffisburg 2 Station, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Edith, von Sumiswald, in Zäziwil, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 3202802, Registre du commerce Berne, (36)
Sommer AG Konolfingen, in Konolfingen, CH-035.3.014.719-1, Betrieb einer Schreinerei, Ausführung von Montagearbeiten, Verkauf von Türen und Fenstern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.1996, S. 1618).
Domizil neu:
Emmentalstrasse 55, 3510 Konolfingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Jörg, von Langnau im Emmental, in Röthenbach im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Daniel, von Eggiwil, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Fritz, von Sumiswald, in Zäziwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freimettigen, Präsident];
Gugger, Daniel, von Buchholterberg, in Steffisburg 2 Station, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sommer, Edith, von Sumiswald, in Zäziwil, mit Kollektivprokura zu zweien.