Claes Smith-Solbakken
domicilié à Malmö, de Norvège Mandats actifs: ARBAN GROUP AG Connecté à: Fredy Bayard Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claes Smith-Solbakken" à jour.Vous suivez maintenant "Claes Smith-Solbakken".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claes Smith-Solbakken" à jour.Vous suivez maintenant "Claes Smith-Solbakken".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claes Smith-Solbakken
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claes Smith-Solbakken
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Claes Smith-Solbakken
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claes Smith-Solbakken
Numéro de publication: 2394179, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
RAVN AG, in Liestal, CHE-115.300.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, Publ. 1768947).
Firma neu:
RAVN AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.09.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smith-Solbakken, Claes, schwedischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bayard Treuhand GmbH (CHE-104.987.499), in Liestal, Liquidatorin.
Numéro de publication: 1405569, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ARBAN GROUP AG, in Liestal, CHE-388.375.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338383).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smith-Solbakken, Claes, norwegischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6914414, Registre du commerce Zoug, (170)
RAVN AG, bisher in Basel, CH-270.3.014.246-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2012, Publ. 6714258).
Gründungsstatuten:
16.12.2009.
Statutenänderung:
13.09.2012.
Sitz neu:
Oberägeri.
Domizil neu:
c/o Frank Dietmar Brinker, Holderbachweg 14, 6315 Oberägeri.
Zweck neu:
Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in den Bereichen Anlageberatung, Fonds-, Vermögens- und Finanzverwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smith-Solbakken, Claes, schwedischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Smith-Solbakken, Claes];
Brinker, Frank Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.