Roger Setz
domicilié à Einsiedeln, de Dintikon Mandats actifs: RISA Liegenschaften AG Connecté à: Hansjörg Germann, Thomas Christoph Bürge, Peter Kleb et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Setz" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Setz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Setz" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Setz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Setz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Setz
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Roger Setz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Setz
Numéro de publication: HR02-1005921296, Registre du commerce Zurich, (20)
RISA Liegenschaften AG, in Richterswil, CHE-467.067.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005082934).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Setz, Roger, von Dintikon, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6452866, Registre du commerce Schwyz, (130)
WPP Walter Petrig und Partner AG, bisher in Dietikon, CH-020.3.906.254-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S. 43, Publ. 5067560).
Gründungsstatuten:
24.10.1991.
Statutenänderung:
01.12.2011.
Firma neu:
WPP Architektur Raum Umwelt AG.
Sitz neu:
Einsiedeln.
Domizil neu:
Schwanenstrasse 4, 8840 Einsiedeln.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre schritlich. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.] [bisher: Geschäftsstelle: Schwanenstrasse 4, 8840 Einsiedeln.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Setz, Roger, von Dintikon, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrat und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrig, Walter C., von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Petrig, Sandrina, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5170714, Registre du commerce Schwyz, (130)
Walter Petrig und Partner AG, in Einsiedeln, CH-130.0.006.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2004, S. 14, Publ. 2581234).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Zweck neu:
Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros, kann als Generalunternehmung auftreten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen.
Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 10. Dez. 1992 übernimmt die Ges. von Walter Petrig, 1952, von und in Einsiedeln, Büromaschinen und Büromobiliar, EDV Hard- und Software und ein Fahrzeug zum Gesamtpreis von Fr. 200'000.--, wofür 200 Namenaktien zu Fr. 1000.--, liberiert mit je Fr. 1000.--, ausgegeben wurden.]. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Bischof, von Kirchberg BE, in Kloten, Revisionsstelle;
Bürge, Thomas, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Setz, Roger, von Dintikon, in Trachslau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.