Kilian Senn
domicilié à Wollerau, de Mettauertal Mandats actifs: Kilian Senn GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kilian Senn" à jour.Vous suivez maintenant "Kilian Senn".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kilian Senn" à jour.Vous suivez maintenant "Kilian Senn".
|
|
Kilian Senn
domicilié à Basel, de Basel Mandats actifs: Qiosk in Liquidation Connecté à: Nyima Tsamdha Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kilian Senn" à jour.Vous suivez maintenant "Kilian Senn".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kilian Senn" à jour.Vous suivez maintenant "Kilian Senn".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kilian Senn
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kilian Senn
Bâtiments général
Associations religieuses, politiques ou laïques
Bâtiments général
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Kilian Senn
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kilian Senn
Numéro de publication: HR02-1005694655, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Qiosk, in Basel, CHE-451.472.417, Verein (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218891).
Name neu:
Qiosk in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.01.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Annelie, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Senn, Tim, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Kilian, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tsamdha, Nyima, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005218891, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Qiosk, in Basel, CHE-451.472.417, c/o Nyima Tsamdha, Oetlingerstrasse 70, 4057 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2021. 03.06.2021. 08.06.2021.
Zweck:
Der Verein versteht sich als Ort, an dem ausgewählte Lebensmittel direkt von den Produzenten im urbanen Raum sichtbar und zugänglich gemacht werden und über ein hochwertiges kulinarisches Angebot zelebriert werden. Darüber hinaus dient der Verein als Plattform, um sich kritisch mit Themen der zeitgenössischen Lebensmittelproduktion, des Lebensmittelkonsums sowie Umwelt und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Ein Umfangreiches Kultur- und Vermittlungsprogramm soll zum Diskurs über diese Themen beitragen. Neben Installationen, Film Screenings, Performances und Konzerte junger Schweizer und internationaler Künstler*innen, werden auch Workshops für Jugendliche und junge Menschen angeboten, um sie für die Themen Nachhaltigkeit und Lebensmittelproduktion zu sensibilisieren.
Mittel:
Erträge aus Crowdfunding, Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Erträge aus dem Betrieb des Kiosks am Klybeckplatz in Basel, Subventionen, Erträge aus Leistungsvereinbarungen, Erträge aus Mitglieder- und Gönnerbeiträgen, Spenden und Zuwendungen aller Art sowie Fördergelder durch Stiftungen.
Eingetragene Personen:
Senn, Kilian, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tsamdha, Nyima, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Annelie, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Senn, Tim, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4353941, Registre du commerce Schwyz, (130)
Kilian Senn GmbH, in Wollerau, CHE-171.874.740, Rebbergstrasse 51, 8832 Wollerau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.07.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Tiefbau-, Umgebungs- und Unterhaltsarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.07.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Senn, Kilian, von Mettauertal, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.