Lulzim Selimi
domicilié à Romanshorn, de Allemagne Mandats actifs: LWL-Techniker Schweiz GmbH, LWL-Techniker Selimi Connecté à: Arsel Thuma Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lulzim Selimi" à jour.Vous suivez maintenant "Lulzim Selimi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lulzim Selimi" à jour.Vous suivez maintenant "Lulzim Selimi".
|
|
Lulzim Selimi
domicilié à Zürich, de Italie Mandats actifs: Alventotto GmbH Connecté à: Maher Hoteit Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lulzim Selimi" à jour.Vous suivez maintenant "Lulzim Selimi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lulzim Selimi" à jour.Vous suivez maintenant "Lulzim Selimi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lulzim Selimi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lulzim Selimi
Autres travaux de construction
Autres services gastronomiques
Autres travaux de construction
Autres services gastronomiques
Personnes privées avec le nom Lulzim Selimi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lulzim Selimi
Numéro de publication: HR02-1005804482, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LWL-Techniker Schweiz GmbH, in St. Gallen, CHE-302.905.008, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005442182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Michael, von Spreitenbach, in Zuben (Langrickenbach), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selimi, Lulzim, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thuma, Arsel, von Flawil, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1005667553, Registre du commerce Zurich, (20)
Alventotto GmbH, in Zürich, CHE-298.158.341, Schaffhauserstrasse 29, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.01.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie. Kann Beteiligungen, Lizenzen, Patente und Handelsmarken halten, erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte, die mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen, tätigen, insbesondere kann sie auch im In- und Ausland Zweigniederlassungen gründen, sich an anderen Unternehmungen jeglicher Rechtsform beteiligen und eigene Tochtergesellschaften gründen oder finanzieren sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hoteit, Maher, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Selimi, Lulzim, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005442182, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LWL-Techniker Schweiz GmbH, in St. Gallen, CHE-302.905.008, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292683).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selimi, Lulzim, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thuma, Arsel, von Flawil, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weber, Michael, von Spreitenbach, in Zuben (Langrickenbach), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.