Daniel F. Seger
domicilié à Fruthwilen, de Ermatingen Mandats actifs: Construco Liegenschaften AG, Immopan AG et plus Connecté à: Philipp H. Schröder, Beat A. Seger, Stefan Gerhard Pfister et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel F. Seger" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel F. Seger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel F. Seger" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel F. Seger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel F. Seger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel F. Seger
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Daniel F. Seger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel F. Seger
Numéro de publication: 3778101, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Construco Liegenschaften AG, in Ermatingen, CHE-100.629.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, Publ. 5153148).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seger, Daniel, von Ermatingen, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1280605, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Virtual Networks + Consulting AG, in Ermatingen, CHE-101.470.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 17, Publ. 5554488).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seger, Daniel F., von Ermatingen, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6362462, Registre du commerce Thurgovie, (440)
XPRES FRESH MEDIA GmbH, in Ermatingen, CH-440.4.014.311-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2007, S. 15, Publ. 4241424).
Statutenänderung:
23.09.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Gestaltung von digitalen Präsentationen, Entwicklung und Pflege von Datenbanken und das content management, Ges-taltung von Werbeauftritten und Markenführungen, Entwicklung, Vermarktung von Software und Lizenzen sowie Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften, Beteiligungen, Wertschriften, Patente, Lizenzen und sonstige Rechte erwerben, verwalten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 23.09.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pilastro AG, in Ermatingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Seger, Beat, von Ermatingen, in Ermatingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seger, Daniel, von Ermatingen, in Ermatingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgmer, Daniel, von Kyburg, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00 [bisher:in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].