Jürg Seeberger
domicilié à Sarmenstorf, de Lupfig Mandats actifs: Transportgenossenschaft Brugg und Umgebung, Seeberger Tiefbau und Aushubarbeiten Connecté à: Daniel Knecht, Martin Wernli, Markus Wohler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Seeberger" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Seeberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Seeberger" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Seeberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürg Seeberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürg Seeberger
Transport routier de personnes et marchandises
Autres travaux de construction
Transport routier de personnes et marchandises
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Jürg Seeberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürg Seeberger
Numéro de publication: HR02-1005803005, Registre du commerce Zurich, (20)
Coaching Seeberger GmbH, in Maschwanden, CHE-237.301.359, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005098895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeberger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zink, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Maschwanden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005370729, Registre du commerce Argovie, (400)
Seeberger Tiefbau und Aushubarbeiten, in Lupfig, CHE-106.588.785, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2001, S.974).
Sitz neu:
Sarmenstorf.
Domizil neu:
Buchenweg 9, 5614 Sarmenstorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeberger, Jürg, von Lupfig, in Sarmenstorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lupfig].
Numéro de publication: HR02-1005098895, Registre du commerce Zurich, (20)
Coaching Seeberger GmbH, in Obfelden, CHE-237.301.359, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3816355).
Statutenänderung:
05.02.2021.
Sitz neu:
Maschwanden.
Domizil neu:
Dorfstrasse 57, 8933 Maschwanden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Coaching, Supervision, Training, Mediale Quantenheilung, Verkauf und Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten und Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zink, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Maschwanden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Obfelden];
Seeberger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Obfelden].