Peter Schweizer-Weder
domicilié à Hosenruck, de Berg (TG) Mandats actifs: falun GmbH, Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL) et plus Connecté à: Kilian Appert, Marcel Heim, Nina Wägeli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Schweizer-Weder" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Schweizer-Weder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Schweizer-Weder" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Schweizer-Weder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Schweizer-Weder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Schweizer-Weder
Autres activités libérales
Associations et fédérations
Autres activités sociales
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres activités libérales
Associations et fédérations
Autres activités sociales
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Peter Schweizer-Weder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Schweizer-Weder
Numéro de publication: 5767072, Registre du commerce Thurgovie, (440)
LANDI Mittelthurgau, Genossenschaft, in Bürglen TG, CH-440.5.009.449-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 18, Publ. 5634376).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI MARKT AG WEINFELDEN, in Bürglen TG (CH-440.3.018.303-9), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 7'699'328.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'117'128.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über, welche sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Martin, von Sumiswald, in Mauren TG (Berg TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberlin, Adolf, von Berg TG, in Birwinken, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hengartner, Alois, von Waldkirch, in Istighofen (Bürglen TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer-Weder, Peter, von Berg TG, in Wuppenau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strupler, Walter, von Frauenfeld, in Weinfelden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valaulta, Giacun, von Rueun, in Märstetten, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Josef (genannt Sepp), von St. Gallenkappel, in Märstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberli, Hansruedi, von Berg TG, in Mauren TG (Berg TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Mauren TG (Berg TG), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2950384, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Landi Mittelthurgau, in Bürglen TG, CH-440.5.009.449-4, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2005, S. 11, Publ. 2821708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinbacher, Leo, von Pfäfers, in Reuti (Bussnang), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Andreas, von Luzein, in Birwinken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritzi, Roland, von Schönholzerswilen, in Neukirch an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberlin, Adolf, von Berg TG, in Birwinken, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Opfershofen TG (Bürglen TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberli, Hansruedi, von Berg TG, in Mauren TG (Berg TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hengartner, Alois, von Waldkirch, in Istighofen (Bürglen TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lauchenauer, Markus, von Kradolf-Schönenberg, in Sulgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönholzer, Simon, von Kerzers, in Schönholzerswilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer-Weder, Peter, von Berg TG, in Wuppenau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Alfred, von Röthenbach im Emmental, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aeschbacher, Hanspeter, von Eggiwil, in Bürglen TG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Christian, von Langnau im Emmental, in Neukirch an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Jakob, von Rebstein, in Leimbach TG (Bürglen TG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2680336, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Landi am Nollen, in Kradolf-Schönenberg, CH-440.5.000.589-3, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 10, Publ. 724688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knill, Paul, von Appenzell, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Helen, von Appenzell und Braunau, in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rütschi, Urs, von Schlieren, in Schönholzerswilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer-Weder, Peter, von Berg TG, in Wuppenau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Alfred (genannt Fredi), von Röthenbach im Emmental, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.