Renseignements sur Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL)
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL)
- Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL) de Weinfelden est active dans le domaine «Associations et fédérations» et est actif.
- L’organisation a été fondée le 19.08.1903.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 23.07.2024.
- L'IDI d'organisation est CHE-106.619.279.
- Entreprises avec la même adresse comme Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL): Architektur Votta GmbH, Familie Haldimann Stiftung, Fonds der Thurgauer Landwirtschaft.
Direction (23)
les plus récents membres du comité
Kilian Appert,
Marcel Heim,
Manuel Strupler,
Peter Schweizer-Weder,
Luzius Tanner
les plus récents personnes habilitée à signer
Nina Wägeli,
Manuel Strupler,
Peter Schweizer-Weder,
Dr. phil. Jakob Stark,
Stefan Frei
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.08.1903
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Weinfelden
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.5.005.365-6
IDE/TVA
CHE-106.619.279
Secteur
Associations et fédérations
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der VTL bezweckt die Interessen der Mitglieder des VTL zu bündeln und sie wirkungsvoll zu vertreten, insbesondere gegenüber politischen Behörden und weiteren Akteuren, die einen engen Bezug zur Landwirtschaft haben; die Anliegen der Thurgauer Landwirtschaft fachtechnisch, wirtschaftlich und kulturell zu fördern; die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen der Thurgauer Landwirtschaft zu fördern und zu stärken. Er gibt eine Fachzeitschrift als offizielles Verbands- und Publikationsorgan heraus oder beteiligt sich an deren Herausgabe. Er kann Beratungen und Dienstleistungen anbieten und Produkte verkaufen. Er kann sich an kommerziellen Unternehmen beteiligen, welche Dienstleistungen im Interesse der Thurgauer Landwirtschaft erbringen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Thalmann Treuhand AG | Weinfelden | 26.10.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Verband Thurgauer Landwirtschaft VTL
- Thurgauer Bauernverband
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL)
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006091813, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL), in Weinfelden, CHE-106.619.279, Verein (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005811256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Urs, von Egnach, in Langrickenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzger, Peter, von Eschenz, in Wigoltingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Polich, Michael, von Wagenhausen, in Triboltingen (Ermatingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Kilian, von Schwyz, in Wiezikon b. Sirnach (Sirnach), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heim, Marcel, von Gossau (SG), in Wilen (Gottshaus) (Hauptwil-Gottshaus), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wägeli, Nina, von Uesslingen-Buch, in Buch b. Frauenfeld (Uesslingen-Buch), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005811256, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL), in Weinfelden, CHE-106.619.279, Verein (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039843).
Statutenänderung:
09.06.2023.
Zweck neu:
Der VTL bezweckt die Interessen der Mitglieder des VTL zu bündeln und sie wirkungsvoll zu vertreten, insbesondere gegenüber politischen Behörden und weiteren Akteuren, die einen engen Bezug zur Landwirtschaft haben;
die Anliegen der Thurgauer Landwirtschaft fachtechnisch, wirtschaftlich und kulturell zu fördern;
die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen der Thurgauer Landwirtschaft zu fördern und zu stärken. Er gibt eine Fachzeitschrift als offizielles Verbands- und Publikationsorgan heraus oder beteiligt sich an deren Herausgabe. Er kann Beratungen und Dienstleistungen anbieten und Produkte verkaufen. Er kann sich an kommerziellen Unternehmen beteiligen, welche Dienstleistungen im Interesse der Thurgauer Landwirtschaft erbringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Urban, von Appenzell, in Diessenhofen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Germann, Albin, von Muolen, in Winden (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Markus, von Zizers, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetterli, Karl, von Wagenhausen, in Rheinklingen (Wagenhausen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Maja, von Rüti bei Lyssach, in Oberneunforn (Neunforn), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Peter, von Berg (TG), in Hosenruck (Wuppenau), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strupler, Manuel, von Frauenfeld, in Weinfelden, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Luzius Ulrich, von Maienfeld, in Winden (Egnach), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetterli, Daniel, von Wagenhausen, in Rheinklingen (Wagenhausen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Stefan, von Herdern, in Hörhausen (Homburg), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Thomas, von Rorschacherberg, in Braunau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stark, Jakob, von Hohentannen und Teufen (AR), in Buhwil (Kradolf-Schönenberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005039843, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL), in Weinfelden, CHE-106.619.279, Verein (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Markus, von Langrickenbach und Altnau, in Langrickenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fey, Andreas, von Langrickenbach, in Happerswil (Birwinken), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Maja, von Rüti bei Lyssach, in Oberneunforn (Neunforn), Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vetterli, Daniel, von Wagenhausen, in Rheinklingen (Wagenhausen), Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Strupler, Manuel, von Frauenfeld, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Eveline [keine Mutation;
nur Angleichung der Funktionsbezeichnung], von Appenzell, in Frauenfeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Bachmann, Eveline, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dörig, Urban, von Appenzell, in Diessenhofen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herzog, Gabriela, von Homburg, in Homburg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Urs [Angleichung der Funktionsbezeichnung], von Egnach, in Langrickenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schär, Urs, in Eggethof (Langrickenbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Germann, Albin, von Muolen, in Winden (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.