Simon Schubiger
domicilié à Männedorf, de Gommiswald Mandats actifs: finpension 1e Sammelstiftung, Swiss Financial Services AG Connecté à: Remo Fähndrich, Ivo Blättler, Beat Bühlmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Schubiger" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Schubiger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Schubiger" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Schubiger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Simon Schubiger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Simon Schubiger
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Gestion de fonds
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Simon Schubiger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Simon Schubiger
Numéro de publication: HR02-1005731341, Registre du commerce Lucerne, (100)
BlueCC Coaching & Consulting GmbH, in Luzern, CHE-343.649.742, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473437).
Firma neu:
BlueCC Coaching & Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 19.04.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubiger, Simon, von Zürich, Solothurn und Uznach, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Zürich, Solothurn und Uznach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004964127, Registre du commerce Lucerne, (100)
yourpension - Sammelstiftung, in Luzern, CHE-423.521.358, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3298271).
Domizil neu:
Hirschmattstrasse 36, 6003 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Karl, von Wittinsburg, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schubiger, Simon, von Gommiswald, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Aesch, Christoph Heinz, von Langnau am Albis, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004824749, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Financial Services AG, in Zürich, CHE-101.417.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2017, S.0, Publ. 3552337).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubiger, Simon, von Gommiswald, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.