Simon Schori
domicilié à Detligen, de Radelfingen Mandats actifs: Emme Immobilien AG, Emme Forstbaumschulen AG Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Schori" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Schori".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Schori" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Schori".
|
|
Simon Schori
domicilié à Roggwil, de Rapperswil (BE) Mandats actifs: Migros Bank AG Connecté à: Nicolas Salvisberg, Stefan Kumarasooriyar, Céline Heim et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Schori" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Schori".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Schori" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Schori".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Simon Schori
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Simon Schori
Achat & vente de biens immobiliers propres
Gestion forestière
Exploitation des banques et instituts de crédits
Achat & vente de biens immobiliers propres
Gestion forestière
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Simon Schori
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Simon Schori
Numéro de publication: HR02-1005899638, Registre du commerce Berne, (36)
Emme Immobilien AG, bisher in Recherswil, CHE-108.834.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2008, Publ. 4680154).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Sitz neu:
Wiler bei Utzenstorf.
Domizil neu:
c/o Emme Forstbaumschulen AG, Schachen 9, 3428 Wiler b. Utzenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Jörg, von Brugg, in Recherswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hirt-Maag, Silvia, von Brugg, in Recherswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schori, Simon, von Radelfingen, in Detligen (Radelfingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hirt, Marc, von Brugg, in Obergerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005887339, Registre du commerce Berne, (36)
Emme Forstbaumschulen AG, in Wiler bei Utzenstorf, CHE-114.524.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, S.0, Publ. 1385145).
Statutenänderung:
01.11.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Marc, von Brugg, in Obergerlafingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Etziken, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schori, Simon, von Radelfingen, in Detligen (Radelfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hirt, Jörg, von Brugg, in Recherswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lemag Treuhand+Partner AG (CHE-104.456.925), in Solothurn, Revisionsstelle [bisher: lemag treuhand & partner ag (CHE-104.456.925)].
Numéro de publication: HR02-1005738752, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Quickpac AG, in St. Gallen, CHE-282.447.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boha, Michel, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halpern, Rachel, von Zürich, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schori, Simone, von Zürich, in Lindau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinrichs, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Prasovic, Elmin, von Wald (ZH), in Wald ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenhard, Christof Peter, von Berg (TG), in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucheli, Matthias, von Allschwil, in Meggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.