Roman Schönbächler
domicilié à Wauwil, de Einsiedeln Mandats actifs: micos Engineering GmbH Connecté à: Philippe Giaccari, Doris Schönbächler-Kaufmann, Urs Meier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roman Schönbächler" à jour.Vous suivez maintenant "Roman Schönbächler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roman Schönbächler" à jour.Vous suivez maintenant "Roman Schönbächler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roman Schönbächler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roman Schönbächler
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Roman Schönbächler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roman Schönbächler
Numéro de publication: HR02-1005088127, Registre du commerce Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Roman, von Einsiedeln, in Wauwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'329 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'328 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'328 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 3853327, Registre du commerce Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952821).
Statutenänderung:
26.10.2017.
Stammkapital neu:
CHF 398'500.00 [bisher: CHF 293'100.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Roman, von Einsiedeln, in Wauwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2952821, Registre du commerce Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2016, Publ. 2574665).
Statutenänderung:
06.07.2016.
Stammkapital neu:
CHF 293'100.00 [bisher: CHF 233'800.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Roman, von Einsiedeln, in Wauwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 560 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 560 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 560 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 560 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00].