Dr. Edgar Schönbächler
domicilié à Neuchâtel, de Einsiedeln Mandats actifs: Baitella AG, COLTENE Holding AG Connecté à: Cheryl Susanne Blickenstorfer, Adrian Haus, Davide Bianchi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Edgar Schönbächler" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Edgar Schönbächler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Edgar Schönbächler" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Edgar Schönbächler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Edgar Schönbächler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Edgar Schönbächler
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Exploitation des sociétés de participation
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Exploitation des sociétés de participation
Personnes privées avec le nom Edgar Schönbächler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Edgar Schönbächler
Numéro de publication: HR02-1006100363, Registre du commerce Zurich, (20)
Baitella AG, in Zürich, CHE-101.696.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2024, Publ. 1006079030).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blickenstorfer, Cheryl, von Hergiswil bei Willisau, in Weiningen (ZH), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haus, Adrian, von Mettauertal, in Opfikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönbächler, Edgar, von Einsiedeln, in Neuchâtel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006019054, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2024, Publ. 1005957499).
Statutenänderung:
17.04.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die Aktionäre, soweit deren Adressen im Aktienregister verzeichnet sind, und durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiger, Dr. Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Dr. Edgar, von Einsiedeln, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005753476, Registre du commerce Berne, (36)
Bien-Air Dental SA, à Biel/Bienne, CHE-105.855.630, société anonyme (No. FOSC 197 du 11.10.2022, Publ. 1005580194).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schönbächler, Edgar, de Einsiedeln, à Neuchâtel, directeur général, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Poget, Joël, de Premier, à Lignerolle, directeur général, avec signature collective à deux [précédemment: membre du comité de direction, avec signature collective à deux].