Eric Schnyder
domicilié à Nods, de Diessbach bei Büren Mandats actifs: Fonds de réaménagement, reboisement et gestion postérieure, CELTOR SA et plus Connecté à: Michaël Zaugg, Stéphane Grossenbacher, Moritz Jaeggi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Schnyder" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Schnyder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Schnyder" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Schnyder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eric Schnyder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eric Schnyder
Gestion de fonds
Collecte, traitement et élimination des déchets
Autres activités libérales
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Achat & vente de biens immobiliers propres
Gestion de fonds
Collecte, traitement et élimination des déchets
Autres activités libérales
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Eric Schnyder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eric Schnyder
Numéro de publication: HR02-1005970229, Registre du commerce Berne, (36)
Sylvac Immobilier S.A., à Valbirse, CHE-372.825.811, société anonyme (No. FOSC 69 du 13.04.2015, p.0, Publ. 2093171).
Modification des statuts:
16.02.2024.
Nouvelle raison sociale:
Sylvac Immobilier SA.
Nouvelles actions:
300'000 actions nominatives de CHF 1.00 [précédemment: 300 actions nominatives de CHF 1'000.00].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier écrit ou par courrier électronique.
Inscription ou modification de personne(s):
Schnyder, Eric, de Diessbach bei Büren, à Nods, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Schnyder, Jacques, de Diessbach bei Büren, à Malleray (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1005832768, Registre du commerce Berne, (36)
Fonds de réaménagement, reboisement et gestion postérieure, à Tavannes, CHE-109.514.659, fondation (No. FOSC 112 du 13.06.2019, Publ. 1004649895).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vogt, Michel, de Grenchen, à La Heutte (Péry-La Heutte), président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Steiner, Jacques, de Signau, à Tavannes, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Schnyder, Eric, de Diessbach bei Büren, à Nods, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Zaugg, Michaël, de Eggiwil, à Tavannes, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005712889, Registre du commerce Berne, (36)
CELTOR SA, à Tavannes, CHE-107.883.927, société anonyme (No. FOSC 109 du 07.06.2019, Publ. 1004646697).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vogt, Michel, de Grenchen, à La Heutte (Péry-La Heutte), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Steiner, Jacques, de Signau, à Tavannes, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Schnyder, Eric, de Diessbach bei Büren, à Nods, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Gerber, Béat, de Langnau im Emmental, à Büren an der Aare, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Chareyre, Sophie, de Tavannes, à Tavannes, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Clémençon, Jean-Jacques, de Courroux, à Moutier, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Leuenberger, Bernard, de Dürrenroth, à Court, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: administrateur, sans droit de signature].