Werner P. Schneider
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: BID AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner P. Schneider" à jour.Vous suivez maintenant "Werner P. Schneider".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner P. Schneider" à jour.Vous suivez maintenant "Werner P. Schneider".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner P. Schneider
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner P. Schneider
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Werner P. Schneider
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner P. Schneider
Numéro de publication: 6528366, Registre du commerce Zurich, (20)
Schneider Druck AG, in Zürich, CH-020.3.923.445-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2005, S. 17, Publ. 2959258).
Statutenänderung:
15.12.2011.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma 'Werner Schneider', in Zürich, gemäss Bilanz per 1.1.1986 zum Preise von CHF 96'823.47, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Agata, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhandbüro Peter Scheider AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Ulrich, von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Schneider, Edith, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2441862, Registre du commerce Berne, (36)
DS Service und Marketing GmbH, in Safnern, CH-073.4.006.718-0, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, vor allem auf den Gebieten Administration usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 17.12.1997, S. 9070).
Statutenänderung:
26.07.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Werner Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Delley, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaeger-Schürer, Dorothea, österreichische Staatsangehörige, in Safnern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Registre du commerce Zurich, (20)
Schneider Druck AG, in Z ü r i c h, Betrieb einer Druckerei mit Verlag, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.1996, S. 4026).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Schneider, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].