Richard Schmied
domicilié à Veltheim, de Wichtrach Mandats actifs: VS Vertriebs GmbH, AZ Vertriebs AG et plus Connecté à: Peter Roth Kriech, Kaspar Andreas Hemmeler, Lydia Zollinger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Richard Schmied" à jour.Vous suivez maintenant "Richard Schmied".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Richard Schmied" à jour.Vous suivez maintenant "Richard Schmied".
|
|
Richard Schmied
domicilié à Weisslingen, de Schwarzenburg Mandats actifs: Protecsol AG Connecté à: René Jeanneret Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Richard Schmied" à jour.Vous suivez maintenant "Richard Schmied".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Richard Schmied" à jour.Vous suivez maintenant "Richard Schmied".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Richard Schmied
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Richard Schmied
Services de poste et de courrier
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Fabrication des produits de la débourrage et cosmétique
Services de poste et de courrier
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Fabrication des produits de la débourrage et cosmétique
Personnes privées avec le nom Richard Schmied
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Richard Schmied
Numéro de publication: 2420711, Registre du commerce Zurich, (20)
Protecsol AG, in Andelfingen, CHE-103.302.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2011, Publ. 6162388).
Statutenänderung:
05.10.2015.
Sitz neu:
Weisslingen.
Domizil neu:
Mülihalde 68, 8484 Weisslingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied, Richard, von Schwarzenburg, in Weisslingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Schwarzenburg, in Andelfingen].
Numéro de publication: 1286973, Registre du commerce Soleure, (241)
VS Vertriebs GmbH, in Solothurn, CHE-112.690.475, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1216735).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Bruno, von Reinach AG, in Niederrohrdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied, Richard, von Wichtrach, in Veltheim AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1035003, Registre du commerce Argovie, (400)
AZ Vertriebs AG, in Aarau, CHE-109.398.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7154040).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied, Richard, von Wichtrach, in Veltheim AG, mit Kollektivprokura zu zweien.