Daniel Schmälzle
domicilié à Altenstadt, de Allemagne Mandats actifs: ReEnCo - Renewable Energy Consulting & Solutions AG, phase 5 it CH gmbh Connecté à: Donald Grant, Wolf-Rüdiger Preuster-Drews, Wolf-Rüdiger Preuster-Drews et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Schmälzle" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Schmälzle".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Schmälzle" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Schmälzle".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Schmälzle
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Schmälzle
Production et approvisionnement en électricité
Fourniture de services informatiques
Production et approvisionnement en électricité
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Daniel Schmälzle
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Schmälzle
Numéro de publication: HR02-1005986982, Registre du commerce Argovie, (400)
ReEnCo - Renewable Energy Consulting & Solutions AG, in Endingen, CHE-473.304.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005729592).
Statutenänderung:
24.11.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den weltweiten Handel, Import und Export von Waren sowie Dienstleistungen und Beratung im Bereich der erneuerbaren Energien sowie Projektdesign, Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Risiko- und Krisenmanagement bei kritischen Infrastrukturen im Energiebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. In der Verfolgung ihres Zwecks stellt die Gesellschaft sicher, dass sie keine Aufträge von Rüstungsunternehmen - auch nicht von deren Tochtergesellschaften -, keine Aufträge aus dem Umfeld von «Verteidigungs» Ministerien und/oder Departements, und keine Aufträge aus Ländern mit massiven Problemen in Bezug auf Einhaltung der Menschenrechte übernehmen, Ausnahmen sind einstimmig vom Verwaltungsrat zu genehmigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preuster-Drews, Wolf-Rüdiger, von Würenlingen, in Endingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grant, Donald, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Kapstadt (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmälzle, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Altenstadt (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3952273, Registre du commerce Argovie, (400)
phase 5 it CH gmbh, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-374.169.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016).
Statutenänderung:
24.11.2017.
Sitz neu:
Endingen.
Domizil neu:
c/o Wolf-Rüdiger Preuster, Brühlstrasse 2, 5304 Endingen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Strässle, Martin, von Kirchberg (SG), in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmälzle, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Kappelrodeck (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Binninger, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hartheim (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Preuster, Wolf-Rüdiger, von Würenlingen, in Endingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2838709, Registre du commerce Zurich, (20)
phase 5 it CH gmbh, in Wangen-Brüttisellen, CHE-374.169.248, Unterdorfstrasse 1, 8602 Wangen b. Dübendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Projektmanagement auf dem Gebiet der Informatik. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Keller, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmälzle, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Kappelrodeck DE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Binninger, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hartheim DE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Strässle, Martin, von Kirchberg SG, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.