Michael Schlicht
domicilié à Stetten AG, de Allemagne Mandats actifs: Schlicht IT AG Connecté à: Kerstin Anich Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Schlicht" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Schlicht".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Schlicht" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Schlicht".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michael Schlicht
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michael Schlicht
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Michael Schlicht
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michael Schlicht
Numéro de publication: 3601841, Registre du commerce Zoug, (170)
TNC Technologies GmbH, in Zug, CHE-475.457.609, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692885).
Firma neu:
TNC Technologies GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kozak, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Zehnder, Michel, von Birmenstorf (AG), in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlicht, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2692885, Registre du commerce Zoug, (170)
TNC Technologies GmbH, in Zug, CHE-475.457.609, Alpenstrasse 15, 6302 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2016.
Zweck:
Tätigkeiten im Bereich der Konzeption, Entwicklung, Weiterentwicklung und Wartung von Software, Vertrieb von und Handel mit Software sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen im IT-Sektor;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schlicht, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Zehnder, Michel, von Birmenstorf AG, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kozak, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schlicht IT AG (CHE-169.372.096), in Stetten AG, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
MIZE Consulting GmbH (CHE-452.929.106), in Baden, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
WWR Invest & Consult GmbH (CHE-192.756.365), in Zug, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1397177, Registre du commerce Argovie, (400)
Schlicht IT AG, in Stetten AG, CHE-169.372.096, Längenenstrasse 18, 5608 Stetten AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2014.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen, Beratungen und Installationen von IT-Produkten und Sicherheitskonzepten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten und veräussern, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Schlicht IT, in Stetten AG (CHE-249.723.276), gemäss Vertrag vom 27.02.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 154'400.43 und Passiven von CHF 48'694.20, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 5'706.23 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder gegen Empfangsbestätigung oder auf elektronischem Wege (z.B. E-Mail) oder, sofern das Gesetz bnicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 27.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schlicht, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anich, Kerstin, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.