Andrea Schlegel
domicilié à Herisau, de Wartau Mandats actifs: Immoba Trübbach Aktiengesellschaft Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Schlegel" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Schlegel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Schlegel" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Schlegel".
|
|
Andrea Schlegel
domicilié à Glattfelden, de Grabs Mandats actifs: AS Tennis GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Schlegel" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Schlegel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Schlegel" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Schlegel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andrea Schlegel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andrea Schlegel
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services sportifs
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Andrea Schlegel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andrea Schlegel
Numéro de publication: HR03-1005787420, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Cresta Trübbach Aktiengesellschaft, in Wartau, CHE-103.250.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208880). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Immoba Trübbach Aktiengesellschaft, in Trübbach (Wartau) (CHE-102.594.806), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel-Tanner, Laura, von Wartau, in Trübbach (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Andrea, von Wartau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005787395, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Immoba Trübbach Aktiengesellschaft, in Wartau, CHE-102.594.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005211354).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Cresta Trübbach Aktiengesellschaft, in Trübbach (Wartau) (CHE-103.250.982), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'554'648.17 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 93'375.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel-Tanner, Laura, von Wartau, in Trübbach (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Andrea, von Wartau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005716915, Registre du commerce Argovie, (400)
Pooltec AG, in Bremgarten (AG), CHE-100.139.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3631327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Priska, von Lupfig, in Birmenstorf (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Andreas, von Bottenwil, in Hägglingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.