Franz Schildknecht
domicilié à Wikon, de Wikon et Bischofszell Mandats actifs: Franz Schildknecht Früchte + Gemüse Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Schildknecht" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Schildknecht".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Schildknecht" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Schildknecht".
|
|
Franz Schildknecht
domicilié à Waldkirch, de Waldkirch Mandats actifs: Ingenio GmbH Connecté à: Ulrich Grütter Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Schildknecht" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Schildknecht".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Schildknecht" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Schildknecht".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franz Schildknecht
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franz Schildknecht
Commerce de produits alimentaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce de produits alimentaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Franz Schildknecht
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franz Schildknecht
Numéro de publication: HR02-1005965806, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bardusch AG, in Basel, CHE-101.995.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2024, Publ. 1005960959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzler, Claudine, von Arboldswil, in Essertines-sur-Rolle, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diriwächter, Urs, von Safenwil, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leubin, Cornelia, von Basel, in Witterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schildknecht, Franziska, von Waldkirch, in Kappel SO, mit Kollektivprokura zu zweien;
Woodtli, Hugo, von Oftringen, in Marthalen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zanin, Moreno, italienischer Staatsangehöriger, in Sennhof, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3284967, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bardusch AG, in Basel, CHE-101.995.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, Publ. 3261595).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Franziska, von Waldkirch, in Kappel SO, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5038100, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ingenio GmbH, in Waldkirch, CH-020.4.001.757-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2002, S. 10, Publ. 575604). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Franz, von Waldkirch, in Waldkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].