Peter Schafflützel
domicilié à Wangen, de Nesslau Mandats actifs: ASI - ACTIVE SERVICES INTERNATIONAL GMBH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Schafflützel" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Schafflützel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Schafflützel" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Schafflützel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Schafflützel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Schafflützel
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Peter Schafflützel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Schafflützel
Numéro de publication: 3872555, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Capital International Group AG, in Zürich, CHE-116.256.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3719703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafflützel, Peter, von Nesslau, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Thomas, von Zürich, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bakasov, Aiaz, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3867239, Registre du commerce Zoug, (170)
SWISS INVEST HOLDING AG (SIH), in Steinhausen, CHE-341.618.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2454151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafflützel, Peter, von Nesslau, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Thomas, von Zürich, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bakasov, Aiaz, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3719703, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Capital International Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-116.256.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034137).
Statutenänderung:
11.08.2017.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 98, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieser, Jürg, von Winterthur, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafflützel, Peter, von Nesslau, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].