Hendrik Arnold Schäffers
domicilié à Oosterblokker, de Pays-Bas Mandats actifs: Koopman International GmbH Connecté à: Cyrillus Wilhelmus Marie Thijssen, Dennis Nicolaas Uivel, Albertus Henricus Damen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hendrik Arnold Schäffers" à jour.Vous suivez maintenant "Hendrik Arnold Schäffers".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hendrik Arnold Schäffers" à jour.Vous suivez maintenant "Hendrik Arnold Schäffers".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hendrik Arnold Schäffers
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hendrik Arnold Schäffers
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Hendrik Arnold Schäffers
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hendrik Arnold Schäffers
Numéro de publication: HR02-1004628563, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bullet Europe GmbH, in Altstätten, CHE-113.540.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2011, S.0, Publ. 6095876).
Firma neu:
Bullet Europe GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
Schoch, Auer & Partner, Rechtsanwälte, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dijkstra, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Bergen (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Koopman, Jack Harry, niederländischer Staatsangehöriger, in Huizen (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Blom, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Veldhoven (NL), mit Einzelprokura;
Koopman, Sharon, niederländische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), mit Einzelprokura;
Reussien, Marc genannt Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in Unteregg (DE), mit Einzelprokura;
Stamkot, Michel, niederländischer Staatsangehöriger, in Broek in Waterland (NL), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäffers, Hendrik Arnold, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterblokker (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Brauchli, Thomas, von Glarus, in St. Gallen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4815468, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bullet Europe GmbH, bisher in St. Gallen, CH-320.4.061.026-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2007, S. 10, Publ. 3871194).
Statutenänderung:
19.12.2008.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Bafflesstrasse 22, 9450 Altstätten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäffers, Hendrik Arnold, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterblokker (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].
Numéro de publication: 4592152, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Koopman International GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.059.871-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2007, S. 14, Publ. 3964894).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dajesh B.V., in Oosterblocker (NL) (36051382), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen von je CHF 10'000.-- [bisher: Dajesh B.V., in Oosterblocker (NL), ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Koopman, Jack Harry, niederländischer Staatsangehöriger, in Huizen (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Schäffers, Hendrik Arnold, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterblocker (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].