Sylvia Salzmann-Scheidegger
domicilié à Muri b. Bern, de Bern Mandats actifs: Stiftung S. & B. Salzmann Connecté à: Adrian Zürcher, Beat Salzmann, Thomas Michael Gysi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sylvia Salzmann-Scheidegger" à jour.Vous suivez maintenant "Sylvia Salzmann-Scheidegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sylvia Salzmann-Scheidegger" à jour.Vous suivez maintenant "Sylvia Salzmann-Scheidegger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sylvia Salzmann-Scheidegger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sylvia Salzmann-Scheidegger
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Personnes privées avec le nom Sylvia Salzmann-Scheidegger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sylvia Salzmann-Scheidegger
Numéro de publication: HR02-1006123527, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung S. & B. Salzmann, in Muri bei Bern, CHE-182.240.723, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2024, Publ. 1006046129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Beat, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Salzmann-Scheidegger, Sylvia, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zürcher, Adrian, von Trub, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RZ Treuhand AG (CHE-352.365.611), in Köniz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1004688488, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung S. & B. Salzmann (Fondation S. & B. Salzmann) (Fondazione S. & B. Salzmann), in Muri bei Bern, CHE-182.240.723, c/o Beat Salzmann, Jägerstrasse 23, 3074 Muri b. Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.07.2019.
Zweck:
Zweck der Stiftung ist einerseits die (direkte oder indirekte) finanzielle Unterstützung von jungen, talentierten, förderungswürdigen Musikerinnen und Musikern, Opernsägerinnen und -Sängern. Deren Höchstalter soll grundsätzlich 30 Jahre nicht übersteigen. Andererseits unterstützt sie Organisationen im Bereich des nachhaltigen Tier- und Umweltschutzes. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung in der ganzen Schweiz tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen und ein Gewinn wird nicht angestrebt. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Salzmann-Scheidegger, Sylvia, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Salzmann, Beat, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle.
Registre du commerce Berne, (36)
Rosaco AG, in Bern, Verwaltung von Vermögenswerten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.185 vom 11.08.1983, S.2798).
Firma neu:
Rosaco AG in Liq. Auflösung der Gesellschaft gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.1997.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann-Scheidegger, Sylvia, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied];
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern, in Bern, Revisionsstelle.