Karin Salamin
domicilié à Grimentz, de Anniviers Mandats actifs: GrimAlp Sàrl Connecté à: Francis Salamin Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karin Salamin" à jour.Vous suivez maintenant "Karin Salamin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karin Salamin" à jour.Vous suivez maintenant "Karin Salamin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Karin Salamin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Karin Salamin
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Karin Salamin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Karin Salamin
Numéro de publication: 2251143, Registre du commerce Valais, (626)
Grimentz-Location SA, à Anniviers, CHE-114.973.352, société anonyme (No. FOSC 141 du 22.07.2011, Publ. 6268336).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Salamin, Francis, de Anniviers, à Anniviers, président, avec signature individuelle;
Salamin, Karin, de Anniviers, à Anniviers, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Walter, Jeannine, de Anniviers, à Anniviers, présidente, avec signature collective à deux;
Florey-Solioz, Rose Marie Noëlle, de Anniviers, à Anniviers, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Savioz, Alain, de Anniviers, à Anniviers, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2028373, Registre du commerce Valais, (626)
GrimAlp Sàrl, à Anniviers, CHE-286.766.723, Route de Moiry, 3961 Grimentz, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.01.2015, 26.02.2015.
But:
Offrir des services immobiliers, acheter et vendre des objets immobiliers et participer à toutes opérations immobilières (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Reprise de biens: la société envisage de reprendre certains actifs de CHF 310'000.00 et certains passifs envers les tiers de CHF 290'000.00 de la société anonyme 'Grimentz-Location SA' à Anniviers (CHE-114.973.352), pour un prix maximum de CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
convocation à l'assemblée générale par écrit ou par courriel et toute autre communication par écrit, par fax ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Salamin, Francis, de Anniviers, à Anniviers, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Salamin, Karin, de Anniviers, à Anniviers, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 27.01.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 6268336, Registre du commerce Valais, (626)
Grimentz-Location SA, à Anniviers, CH-626.3.012.068-0, société anonyme (No. FOSC 141 du 24.07.2009, p. 26, Publ. 5159844).
Inscription ou modification de personne(s):
Salamin, Francis, de Anniviers, à Anniviers, président, avec signature individuelle [précédemment: de Grimentz];
Salamin, Karin, de Anniviers, à Anniviers, administratrice, avec signature individuelle [précédemment: de Grimentz].