Renseignements sur Francis Salamin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Francis Salamin
Numéro de publication: HR02-1005607107, Registre du commerce Valais, (626)
Châteaupré SA, à Anniviers, CHE-329.199.208, société anonyme (No. FOSC 50 du 13.03.2015, p.0, Publ. 2041317).
Nouvelle raison sociale:
Châteaupré SA en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Yves Salamin, Route des Amis de la Nature 31, 3961 Grimentz.
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 1'000 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 26.10.2022.
Inscription ou modification de personne(s):
Salamin, Nicolas, de Anniviers, à Anniviers, président, liquidateur, avec signature collective à deux avec Francis Salamin ou Yves Salamin [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Salamin, Francis, de Anniviers, à Anniviers, vice-président, liquidateur, avec signature collective à deux avec Nicolas Salamin [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec le président];
Salamin, Yves, de Anniviers, à Anniviers, administrateur, liquidateur, avec signature collective à deux avec Nicolas Salamin [précédemment: administrateur, secrétaire, caissier, avec signature collective à deux avec le président].
Numéro de publication: 2251143, Registre du commerce Valais, (626)
Grimentz-Location SA, à Anniviers, CHE-114.973.352, société anonyme (No. FOSC 141 du 22.07.2011, Publ. 6268336).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Salamin, Francis, de Anniviers, à Anniviers, président, avec signature individuelle;
Salamin, Karin, de Anniviers, à Anniviers, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Walter, Jeannine, de Anniviers, à Anniviers, présidente, avec signature collective à deux;
Florey-Solioz, Rose Marie Noëlle, de Anniviers, à Anniviers, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Savioz, Alain, de Anniviers, à Anniviers, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2041317, Registre du commerce Valais, (626)
Châteaupré SA, à Anniviers, CHE-329.199.208, c/o Yves Salamin, Route de Roua, 3961 Grimentz, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
26.02.2015.
But:
Achat, vente, location et promotion d'immeubles et toutes opérations immobilières (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Faits qualifiés:
Apport en nature et reprise de biens: la société reprend 3 immeubles sis sur commune d'Anniviers au prix de CHF 613'200.00 selon contrat d'apport en nature du 26.02.2015, 1'000 actions nominatives entièrement libérées, liées selon statuts, de CHF 100.00 sont remises en contrepartie, le solde de CHF 513'200.00 constituant une créance des apporteurs envers la société.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit, par fax ou par courrier électronique.
Personne(s) inscrite(s):
Salamin, Nicolas, de Anniviers, à Anniviers, président, avec signature collective à deux;
Salamin, Francis, de Anniviers, à Anniviers, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Salamin, Yves, de Anniviers, à Anniviers, administrateur et secrétaire et caissier, avec signature collective à deux avec le président. Selon déclaration du 26.02.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.