Arnaud Rossi
domicilié à Plan-les-Ouates, de France Mandats actifs: Accenture Services AG, Accenture AG Connecté à: Rohit Pushparajan Ayinippully, Marcus van der Net, Ryan Tiplady et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Arnaud Rossi" à jour.Vous suivez maintenant "Arnaud Rossi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Arnaud Rossi" à jour.Vous suivez maintenant "Arnaud Rossi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Arnaud Rossi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Arnaud Rossi
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Arnaud Rossi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Arnaud Rossi
Numéro de publication: HR02-1005224211, Registre du commerce Zurich, (20)
Accenture Services AG, in Zürich, CHE-110.045.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monnerat, Beat R., von Vermes, in Meilen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enzler, Lara, von Appenzell, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Täger, Santosha, von Winterthur, in Winterthur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saâdi-Heinzelmann, Zarah, von Urdorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004851660, Registre du commerce Zurich, (20)
Accenture AG, in Zürich, CHE-108.113.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004812988).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der OCTO Technology SA, in Lausanne (CHE-114.430.086), gemäss Fusionsvertrag vom 03.02.2020 und Bilanz per 31.08.2019. Aktiven von CHF 2'223'294.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'563'962.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Isabelle, von Rohrbachgraben, in Hägglingen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Marco, von Luzern, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Thomas, von Küssnacht (SZ), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hessel, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Machnik, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Lausanne, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tück, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werder, Michael, von Rüti (ZH), in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dachsel, Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebhardt, Dr. Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thonak, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3554593, Registre du commerce Zurich, (20)
Accenture AG, in Zürich, CHE-108.113.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3357087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krippner, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bentele, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blindheim, Gro, norwegische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burian, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jantzer, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malinowski, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohr, Alan, von Wetzikon ZH, in Erlenbach ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidt, Dr. Susanne Maria, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zaccaria, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bogdan, Boris, von Niederdorf, in Oberwil BL, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bueb, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charles, Amandine, französische Staatsangehörige, in Gland, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzer, Yuliya, von Illgau, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuber-Berries, Nicole, von Basel, in Zollikon, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vecchione, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voutsas, Kyriakos, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Michael, von Rüti ZH, in Kilchberg ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.