Pirmin Rickenbacher
domicilié à Muotathal, de Muotathal Mandats actifs: Rickenbacher Immo GmbH, Rickenbacher GmbH Connecté à: Jenny Rickenbacher, Urs Schelbert, Marco Rickenbacher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pirmin Rickenbacher" à jour.Vous suivez maintenant "Pirmin Rickenbacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pirmin Rickenbacher" à jour.Vous suivez maintenant "Pirmin Rickenbacher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pirmin Rickenbacher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pirmin Rickenbacher
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Pirmin Rickenbacher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pirmin Rickenbacher
Numéro de publication: 6434232, Registre du commerce Schwyz, (130)
Rickenbacher GmbH, in Muotathal, CH-130.0.010.072-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 23, Publ. 4788604).
Statutenänderung:
08.11.2011.
Zweck neu:
Führung eines Maler- und Gipsergeschäftes sowie Renovationen aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[bisher: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Malergeschäft Rickenbacher', in Muotathal, die Aktiven und Passiven zum Höchstpreise von Fr. 200'000.-- zu übernehmen.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelbert, Vreni, von Muotathal, in Muotathal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Pirmin, von Muotathal, in Muotathal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 5831544, Registre du commerce Schwyz, (130)
Rickenbacher Immo GmbH, in Muotathal, CH-130.4.016.121-8, Weid 1, 6436 Muotathal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.09.2010.
Zweck:
Durchführung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften, Erstellung und Planung von Bauten als Bauherrin oder Generalunternehmung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.9.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rickenbacher, Pirmin, von Muotathal, in Muotathal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Numéro de publication: 4788604, Registre du commerce Schwyz, (130)
Rickenbacher GmbH, in Muotathal, CH-130.0.010.072-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 08.01.1999, S. 107).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Pirmin, von Muotathal, in Muotathal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
OBT AG (CH-130.0.000.434-3), in Schwyz, Revisionsstelle.