Alex Reinhard
domicilié à Bäretswil, de Röthenbach im Emmental Mandats actifs: Heinz Egolf Baumanagement AG, FBW Liegenschaften AG et plus Connecté à: Daniel Steiner, Mirco Andreas Egolf, Andreas Zambonin et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Reinhard" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Reinhard".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Reinhard" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Reinhard".
|
|
Alex Reinhard
domicilié à Evilard, de Rüegsau Mandats actifs: Zryd & Reinhard GmbH Connecté à: Andrea Zryd Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Reinhard" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Reinhard".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Reinhard" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Reinhard".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alex Reinhard
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alex Reinhard
Autres activités libérales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Autre services dans l'éducation
Autres activités libérales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Alex Reinhard
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alex Reinhard
Numéro de publication: HR02-1005459594, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Interessengemeinschaft Innerstadt Basel, in Basel, CHE-101.647.908, Verein (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2001, S.7038).
Name neu:
Interessengemeinschaft Innerstadt Basel in Liquidation.
Domizil neu:
Rechtsdomizil eingebüsst. Mit Entscheid vom 25.03.2022 hat das Zivilgericht Basel-Stadt den Verein infolge Mängel in der gesetzlich zwingenden Organisation gemäss Art. 69c Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR aufgelöst und seine Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Irène, von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rieber, Dr. Christian, von Basel, in Münchenstein, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Alexander, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005381743, Registre du commerce Zurich, (20)
Heinz Egolf Baumanagement AG, in Wetzikon (ZH), CHE-106.417.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005158946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egolf, Heinz, von Hinwil, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egolf, Mirco, von Hinwil, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Reinhard, Alex, von Röthenbach im Emmental, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Daniel, von Kandergrund, in Eschenbach (SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005205304, Registre du commerce Soleure, (241)
Patiswiss AG, in Gunzgen, CHE-105.931.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005196194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Alexander, von Sumiswald, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.