Vincent Jérôme Rebstein
domicilié à Arbaz, de Arbaz et Aubonne Mandats actifs: CSD Group SA, CSD Ingénieurs SA et plus Connecté à: Roselyne Roberte Loeb, Jean-Pascal Gendre, Pascal Michel Helfer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Jérôme Rebstein" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Jérôme Rebstein".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Jérôme Rebstein" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Jérôme Rebstein".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vincent Jérôme Rebstein
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vincent Jérôme Rebstein
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Vincent Jérôme Rebstein
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vincent Jérôme Rebstein
Numéro de publication: HR02-1005846164, Registre du commerce Valais, (626)
Association de l'ancien Hôpital de Gravelone des communes des districts de Sion-Hérens-Conthey, à Sion, CHE-100.756.630, association (No. FOSC 125 du 02.07.2018, Publ. 4329277).
Modification des statuts:
10.09.2019. 06.06.2023.
Nouveau but:
L'association a pour but la création et la mise à disposition de la population des Communes membres de l'association, de locaux et de structures d'accueil et de soins de bonne qualité permettant de réaliser ainsi les buts de santé publique visés par le Canton. Elle peut mettre en œuvre et réaliser toute action qui lui permet d'atteindre de manière directe ou indirecte le but formulé à l'alinéa un ci-dessus .
Nouvelles ressources:
Les ressources de l'association sont constituées notamment par le produit de son activité et par les libéralités privées et publiques de tout ordre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chappot, Florian, de Charrat, à Sion, membre du comité, sans droit de signature;
Cottagnoud, Olivier, de Vétroz, à Vétroz, membre du comité, sans droit de signature;
Crittin, Claude Yves, de Chamoson, à Chamoson, membre du comité, sans droit de signature;
Dumas, Francis, de Nendaz, à Nendaz, membre du comité, sans droit de signature;
Gaspoz, Virginie, de Evolène, à Evolène, membre du comité, sans droit de signature;
Marchand, Géraldine, de Grimisuat et Fribourg, à Grimisuat, membre, sans droit de signature;
Pardo-Gilliand, Nadine Denise, de Chêne-Bougeries, à Sion, membre du comité, sans droit de signature;
Rebstein, Vincent Jérôme, de Arbaz, à Arbaz, membre du comité, sans droit de signature;
Roduit, Yann Patrick, de Leytron, à Sion, membre du comité, sans droit de signature;
Roux, David, de Grimisuat, à Sion, membre du comité, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: HR02-1005558017, Registre du commerce Valais, (626)
Sionne Energies SA, à Arbaz, CHE-436.328.173, société anonyme (No. FOSC 243 du 16.12.2019, Publ. 1004784523).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rebstein, Vincent, de Arbaz, à Arbaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Torrent, John , de Arbaz, à Arbaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: HR02-1005493051, Registre du commerce Valais, (626)
Home Les Crêtes, à Grimisuat, CHE-107.368.565, fondation (No. FOSC 222 du 13.11.2020, Publ. 1005022781).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rebstein, Vincent, de Arbaz, à Arbaz, président du conseil de fondation, membre du comité de direction, avec signature collective à deux;
Aymon, Marc, dit Marco, de Ayent, à Ayent, vice-président du conseil de fondation, vice-président du comité de direction, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Beney, Christophe , de Ayent, à Ayent, président du conseil de fondation, président du comité de direction, avec signature collective à deux;
Vuigner, Raphaël, de Grimisuat, à Grimisuat, vice-président du conseil de fondation, vice-président du comité de direction, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire du conseil de fondation, président du comité de direction, avec signature collective à deux];
Aymon, Marie Charlotte Catherine, dite Charlotte, de Arbaz, à Arbaz, membre du conseil de fondation, membre du comité de direction, sans droit de signature.