Josef Rebsamen
domicilié à Hochdorf, de Hochdorf Mandats actifs: Reckenbrunnen AG, Immobiliengenossenschaft Oeggenringen-Reckenbrunnen Connecté à: Ruth Rebsamen-Bucher, Beat Anderhub, Hugo Jung et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Rebsamen" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Rebsamen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Rebsamen" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Rebsamen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Josef Rebsamen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Josef Rebsamen
Elevage d’animaux
Production des comestibles
Elevage d’animaux
Production des comestibles
Personnes privées avec le nom Josef Rebsamen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Josef Rebsamen
Numéro de publication: HR01-1005786918, Registre du commerce Lucerne, (100)
Reckenbrunnen AG, in Hochdorf, CHE-493.789.104, Reckebrunnen 1, 6274 Eschenbach LU, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.04.2023. 28.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, veräussern, belasten, verwalten, vermieten und bebauen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 800'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 800'000.00.
Aktien:
800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Gemäss Vertrag vom 25.04.2023 und Nachtrag vom 28.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 übernimmt die Gesellschaft das im Handelsregister nicht eingetragene Einzelunternehmen Rebsamen Josef, in Hochdorf, mit sämtlichen Aktiven von CHF 2'147'838.52 und dem gesamten Fremdkapital von CHF 756'108.43, wofür 800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 25.04.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rebsamen, Josef, von Hochdorf, in Hochdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rebsamen-Bucher, Ruth, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6727398, Registre du commerce Lucerne, (100)
LANDI Oberseetal, Genossenschaft, in Hochdorf, CH-100.5.006.711-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 31.05.2011, S. 0, Publ. 6186414).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Schongau, Genossenschaft, in Schongau (CH-100.5.009.870-7), gemäss Fusionsvertrag vom 13.03.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 2'321'233.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'895'743.22 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten für einen Anteilschein zu CHF 300.-- einen Anteilschein zu CHF 300.-- der übernehmenden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebsamen, Josef, von Hochdorf, in Hochdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Oskar, von Bettwil, in Bettwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Franz Xaver, von Schongau, in Schongau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gut, Roland Anton, von Oberdorf NW, in Schongau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keusch, Bernhard, von Boswil, in Muri AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2344034, Registre du commerce Lucerne, (100)
Landi Oberseetal, in Hochdorf, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der Fenaco, mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit... Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 04.03.2003, S. 8, Publ. 888672).
Weitere Geschäftsräumlichkeiten:
Bahnhofstrasse 29, 6274 Eschenbach;
Bahnhofstrasse 53, 6285 Hitzkirch;
Hitzkirchstrasse 7, 6027 Römerswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Walter, von Hohenrain, in Hohenrain, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Alois, von Ballwil und Hohenrain, in Ballwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leisibach, Alois, von Retschwil, in Retschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bütler, Martin, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärli, Andreas, von Ruswil, in Inwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Llopart, Francisco, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Hugo, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebsamen, Josef, von Hochdorf, in Hochdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Elmiger, Fredy, von Altwis, in Altwis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isenegger, Josef, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lötscher, Paul, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gassner, Philip, von Wald ZH und Zürich, in Gelfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feer, Lukas, von Rothenburg, in Rothenburg, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.