Renseignements sur Franz Xaver Weibel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Franz Xaver Weibel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1697653, Registre du commerce Lucerne, (100)
LANDI Oberseetal, Genossenschaft, in Hochdorf, CHE-105.899.656, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, Publ. 1080095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidiger, Beat, von Hasle LU, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Franz Xaver, von Schongau, in Schongau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Christoph, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keusch, Bernhard, von Boswil, in Muri AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784)[CH-035.9.020.344-5], in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Bern (CH-035.9.020.344-5)].
Numéro de publication: 6727398, Registre du commerce Lucerne, (100)
LANDI Oberseetal, Genossenschaft, in Hochdorf, CH-100.5.006.711-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 31.05.2011, S. 0, Publ. 6186414).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Schongau, Genossenschaft, in Schongau (CH-100.5.009.870-7), gemäss Fusionsvertrag vom 13.03.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 2'321'233.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'895'743.22 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten für einen Anteilschein zu CHF 300.-- einen Anteilschein zu CHF 300.-- der übernehmenden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebsamen, Josef, von Hochdorf, in Hochdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Oskar, von Bettwil, in Bettwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Franz Xaver, von Schongau, in Schongau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gut, Roland Anton, von Oberdorf NW, in Schongau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keusch, Bernhard, von Boswil, in Muri AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5832856, Registre du commerce Lucerne, (100)
LANDI Schongau, Genossenschaft, in Schongau, CH-100.5.009.870-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 14, Publ. 4960044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Alois, von Bettwil, in Bettwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Franz, von Schongau, in Schongau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gut, Roland, von Oberdorf NW, in Schongau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.